KRS 0000318992
NIP5242668282
REGON14167255200000
NazwaOMD SERWATKO I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA W LIKWIDACJI
Krótka nazwaOMD SERWATKO I WSPÓLNICY
Data rejestracji 03 gru 2008 (16 lat temu) 03 gru 2008
Data usunięcia 29 maj 2024 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA JAWNA
Adres ELEKTORALNA, 13, WARSZAWA, 00-137, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#9609Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANAPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (7)
#16 PRODUKCJA STOLARKI BUDOWLANEJ #17 PRODUKCJA PAPIERU I WYROBÓW Z PAPIERU #18 PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ W ZAKRESIE POLIGRAFII #52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #6619Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #7021Z STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIAJAROSŁAW MICHAŁ BZOWSKI
Wspólnik
2008-12-03
2024-05-29
KRZYSZTOF TOM SERWATKO
Wspólnik
2008-12-03
2024-05-29
MICHAŁ JÓZEF TRAWIŃSKI
Wspólnik
2008-12-03
2024-05-29
DANIEL RAFAŁ KONARSKI
Wspólnik
2008-12-03
2024-05-29
MICHAŁ JÓZEF TRAWIŃSKI
Likwidator
2023-07-03
2024-05-29
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiKAŻDY WSPÓLNIK SAMODZIELNIE
DANIEL RAFAŁ KONARSKI
Członek Organu Reprezentacji
2008-12-03
2023-07-03
JAROSŁAW MICHAŁ BZOWSKI
Członek Organu Reprezentacji
2008-12-03
2023-07-03
KRZYSZTOF TOM SERWATKO
Członek Organu Reprezentacji
2008-12-03
2023-07-03
MICHAŁ JÓZEF TRAWIŃSKI
Członek Organu Reprezentacji
2008-12-03
2023-07-03
2008-12-03
2023-07-03
OMD SERWATKO I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA
2008-12-03
2013-04-10
MYŚLIBORSKA, 85 B, WARSZAWA, 03-185, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie