KRS 0000318656
NIP9930321157
REGON85000783400000
NazwaSTEGA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaSTEGA
Data rejestracji 01 gru 2008 (16 lat temu) 01 gru 2008
Data usunięcia 29 cze 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres ŁÓDŹ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4690Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANAPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#2562Z OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH #4222Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH #4321Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH #4322Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH #4619Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU #4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH #5911Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO I PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #731 PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCHARTUR SORNAT
Wspólnik
2008-12-01
2012-03-29
500 UDZIAŁÓW PO 50,-ZŁ KAŻDY, O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000,-ZŁ
PAWEŁ KMIOTEK
Wspólnik
2008-12-01
2012-03-29
500 UDZIAŁÓW PO 50,-ZŁ KAŻDY, O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000,-ZŁ
MIROSŁAW NOGAŚ
Wspólnik
2012-03-29
2015-02-18
1000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000,00 ZŁ
MAREK JAN WENDLANDT
Wspólnik
2015-02-18
2022-06-29
1000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000 ZŁ
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiOŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO, A TO W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO, W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO, BĄDŹ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB TEŻ JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU Z PROKURENTEM.
PAWEŁ KMIOTEK
PREZES ZARZĄDU
2008-12-01
2012-03-29
MIROSŁAW NOGAŚ
PREZES ZARZĄDU
2012-03-29
2015-02-18
MAREK JAN WENDLANDT
PREZES ZARZĄDU
2015-02-18
2022-06-29
2008-12-01
2012-03-29
"POL-ART." SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2008-12-01
2012-03-29
ZUCHÓW, 17, TARNÓW, 33-100, TARNÓW, POLSKA
2012-03-29
2016-07-20
WEDMANOWEJ, 7, ŁÓDŹ, 93-228, ŁÓDŹ, POLSKA
Kms 10/22
2022-08-02
2024-01-04
1024.4 PLN
I NC 683/21
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi Adam Sendor Kancelaria Komornicza nr XXVII w Łodzi
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie