KRS 0000318429
NIP9542660625
REGON24107825400000
NazwaGET-FIT FITNESS KATOWICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaGET-FIT FITNESS KATOWICE
Data rejestracji 28 lis 2008 (16 lat temu) 28 lis 2008
Data usunięcia 10 mar 2017 10 mar 2017
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres HIEROWSKIEGO, 2, KATOWICE, 40-750, KATOWICE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (10)
#9313Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW SŁUŻĄCYCH POPRAWIE KONDYCJI FIZYCZNEJ #9319Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE SPORTEM #9602Z FRYZJERSTWO I POZOSTAŁE ZABIEGI KOSMETYCZNE #8690A DZIAŁALNOŚĆ FIZJOTERAPEUTYCZNA #4719Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4799Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI #8551Z POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI SPORTOWEJ ORAZ ZAJĘĆ SPORTOWYCH I REKREACYJNYCH #8610Z DZIAŁALNOŚĆ SZPITALI #7311Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH #8622Z PRAKTYKA LEKARSKA SPECJALISTYCZNAMAŁGORZATA MROZEK
Wspólnik
2008-11-28
2011-05-24
20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10.000,00 ZŁ
DOROTA CIŻKOWICZ DOMARADZKA
Wspólnik
2008-11-28
2011-05-24
20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10.000,00 ZŁ
JOLANTA BIERNAT
Wspólnik
2008-11-28
2013-05-23
15 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 7.500,00 ZŁ
KRZYSZTOF GOŁBA
Wspólnik
2008-11-28
2013-05-23
10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.000,00 ZŁ
Wspólnik
2011-05-24
2017-03-10
45 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 22.500,00 ZŁ
02036646400000
Wspólnik
2013-05-23
2017-03-10
25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOSCI 12.500,00 ZŁ
24061477900000
ROMAN MROZEK
Wspólnik
2008-11-28
2017-03-10
20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10.000,00 ZŁ
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, POD WARUNKIEM, ŻE WARTOŚĆ ZOBOWIĄZANIA (ROZPORZĄDZENIA) NIE PRZEKRACZA KWOTY 50.000,00 ZŁ (PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY ZŁOTYCH). W POZOSTAŁYCH PRZYPADKACH DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
JOLANTA BIERNAT
CZŁONEK ZARZĄDU
2008-11-28
2011-05-24
DOROTA CIŻKOWICZ DOMARADZKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2008-11-28
2011-05-24
ROMAN MROZEK
CZŁONEK ZARZĄDU
2008-11-28
2011-05-24
GRZEGORZ TUROŃ
PREZES ZARZĄDU
2011-05-24
2017-03-10
2008-11-28
2011-05-24
REVITALIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie