KRS 0000318335
NIP7962859048
REGON14165643500000
Nazwa"BRAMTRADE" SPÓŁKA JAWNA JAN SOBOLEWSKI, PAWEŁ KRZYSZTOPORSKI W UPADŁOŚCI
Krótka nazwa"BRAMTRADE" JAN SOBOLEWSKI, PAWEŁ KRZYSZTOPORSKI
Data rejestracji 27 lis 2008 (16 lat temu) 27 lis 2008
Data usunięcia 11 lip 2024 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA JAWNA
Adres 160 A, RAJEC PODUCHOWNY, 26-613, RADOM, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane podatkowe
NIP 7962859048
data rejestracji 17 gru 2008
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 30 lis 2023
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#2512Z PRODUKCJA METALOWYCH ELEMENTÓW STOLARKI BUDOWLANEJPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4399Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #4332Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ #4321Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH #4690Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA #4673Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO #2561Z OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE #2562Z OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH #4752Z SPRZEDAŻ DETALICZNA DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH, FARB I SZKŁA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4791Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNETJAROSŁAW GRZEGORZ KOŁĄTAJ
Beneficjent
JAROSŁAW GRZEGORZ KOŁĄTAJ
reprezentant
JAN PIOTR SOBOLEWSKI
Wspólnik
2008-11-27
2018-07-02
PAWEŁ KRZYSZTOPORSKI
Wspólnik
2008-11-27
2024-07-11
AGNIESZKA LUIZA KRZYSZTOPORSKA
Wspólnik
2009-02-04
2013-01-23
KONRAD ROSIŃSKI
Wspólnik
2012-12-28
2024-07-11
JAROSŁAW KOŁĄTAJ
Powiernik
2019-12-07
2024-07-11
JAROSŁAW GRZEGORZ KOŁĄTAJ
Beneficjent
SYNDYK MASY UPADŁOŚCI
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiKAŻDY WSPÓLNIK MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ. PRAWO WSPÓLNIKA DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI DOTYCZY WSZYSTKICH CZYNNOŚCI SĄDOWYCH I POZA SĄDOWYCH SPÓŁKI.
JAN PIOTR SOBOLEWSKI
Członek Organu Reprezentacji
2008-11-27
2018-07-02
KONRAD ROSIŃSKI
Członek Organu Reprezentacji
2012-12-28
2024-07-11
AGNIESZKA LUIZA KRZYSZTOPORSKA
Członek Organu Reprezentacji
2009-02-04
2012-12-28
PAWEŁ KRZYSZTOPORSKI
Członek Organu Reprezentacji
2008-11-27
2024-07-11
2008-11-27
2011-04-29
"BRAMAR-MET" SPÓŁKA JAWNA JAN SOBOLEWSKI, PAWEŁ KRZYSZTOPORSKI
2011-04-29
2019-12-07
"BRAMTRADE" SPÓŁKA JAWNA JAN SOBOLEWSKI, PAWEŁ KRZYSZTOPORSKI
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie