KRS 0000318308
NIP6452472746
REGON24104682800000
NazwaJ&Y SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaJ&Y
Data rejestracji 01 gru 2008 (16 lat temu) 01 gru 2008
Data usunięcia 28 mar 2018 28 mar 2018
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres -----, -----, JAWORZNO, -----, -----, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (15)
#461 SPRZEDAŻ HURTOWA REALIZOWANA NA ZLECENIE #463 SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH #464 SPRZEDAŻ HURTOWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO I OSOBISTEGO #465 SPRZEDAŻ HURTOWA NARZĘDZI TECHNOLOGII INFORMACYJNEJ I KOMUNIKACYJNEJ #466 SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN, URZĄDZEŃ I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA #467 POZOSTAŁA WYSPECJALIZOWANA SPRZEDAŻ HURTOWA #4690Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA #471 SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #472 SPRZEDAŻ DETALICZNA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #474 SPRZEDAŻ DETALICZNA NARZĘDZI TECHNOLOGII INFORMACYJNEJ I KOMUNIKACYJNEJ PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #475 SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #476 SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW ZWIĄZANYCH Z KULTURĄ I REKREACJĄ PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #477 SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #478 SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA NA STRAGANACH I TARGOWISKACH #479 SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMIBINGLIN WU
Wspólnik
2012-04-16
2018-03-28
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000,00 ZŁ
DONGYAN WU
Wspólnik
2008-12-01
2011-01-12
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25.000,00;-ZŁ
DONGJIE WU
Wspólnik
2008-12-01
2011-01-12
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25.000,00;-ZŁ
CHUNJUAN ZHAN
Wspólnik
2011-01-12
2012-04-16
100 UDZIAŁÓW O ŁACZNEJ WYSOKOŚCI 50.000,00 ZŁ
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU JEST UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI
DONGYAN WU
PREZES ZARZĄDU
2008-12-01
2011-01-12
CHUNJUAN ZHAN
PREZES ZARZĄDU
2011-01-12
2012-04-16
BINGLIN WU
PREZES ZARZĄDU
2012-04-16
2018-03-28
2008-12-01
2009-12-07
ZAGÓRSKA, 159, TARNOWSKIE GÓRY, 42-600, TARNOWSKIE GÓRY, POLSKA
2009-12-07
2011-01-12
SZEPTYCKIEGO, 12, ŻORY, 44-240, ŻORY, POLSKA
2011-01-12
2012-08-07
STARZYŃSKIEGO, 1, JAWORZNO, 43-608, JAWORZNO, POLSKA
2012-08-07
2014-09-24
WYGODA, 82, JAWORZNO, 43-608, JAWORZNO, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie