KRS 0000318239
NIP7591704623
REGON14160255700000
NazwaKMT HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaKMT HOLDING
Data rejestracji 02 gru 2008 (16 lat temu) 02 gru 2008
Data usunięcia 23 sty 2023 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres WILEŃSKA, 37/39, WARSZAWA, 03-414, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 51000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 7591704623
data rejestracji 19 lis 2008
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 23 sty 2023
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4673Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGOPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#13 PRODUKCJA WYROBÓW TEKSTYLNYCH #20 PRODUKCJA DREWNA I WYROBÓW Z DREWNA /ŁĄCZNIE Z DZIAŁALNOŚCIĄ USŁUGOWĄ W TYM ZAKRESIE/. #22 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA, POLIGRAFIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI #3900Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI #46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI #47 PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU #52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #71 WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BEZ OBSŁUGI ORAZ WYPOŻYCZANIE ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #77 WYNAJEM I DZIERŻAWADOROTA TOKARSKA
Beneficjent
GRAŻYNA KUBICKA
Beneficjent
PIOTR JAN TOKARSKI
reprezentant
GRAŻYNA KUBICKA
reprezentant
GRAŻYNA KUBICKA
Wspólnik
2008-12-02
2023-01-23
25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000 ZŁOTYCH
DOROTA TOKARSKA
Wspólnik
2008-12-02
2023-01-23
26 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 26.000 ZŁOTYCH
KRYSTYNA MAŁGORZATA STARCZEWSKA
Wspólnik
2008-12-02
2013-08-06
17 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 17000,00 ZŁ
JUSTYNA GRAŻYNA MAGDA
Wspólnik
2013-08-06
2016-01-13
17 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 17.000 PLN
GRAŻYNA KUBICKA
Likwidator
2021-05-13
2023-01-23
PIOTR JAN TOKARSKI
Likwidator
2021-05-13
2023-01-23
DOROTA TOKARSKA
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
GRAŻYNA KUBICKA
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE
DOROTA TOKARSKA
WICEPREZES ZARZĄDU
2008-12-02
2019-06-03
GRAŻYNA KUBICKA
PREZES ZARZĄDU
2008-12-02
2021-05-13
KRYSTYNA MAŁGORZATA STARCZEWSKA
WICEPREZES ZARZĄDU
2008-12-02
2013-08-06
PIOTR JAN TOKARSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2019-06-03
2021-05-13
2008-12-02
2013-08-06
TSK HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2013-08-06
2021-05-13
KMT HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2008-12-02
2013-08-06
BATOREGO, 9, OSTRÓW MAZOWIECKA, 07-300, OSTRÓW MAZOWIECKA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie