KRS 0000317894
NIP6452473496
REGON24104585200000
NazwaTERMOPROCES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaTERMOPROCES
Data rejestracji 24 lis 2008 (16 lat temu) 24 lis 2008
Data usunięcia 09 sty 2019 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres SIENKIEWICZA, 47, TARNOWSKIE GÓRY, 42-600, TARNOWSKIE GÓRY, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 6452473496
data rejestracji 18 lis 2008
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 09 sty 2019
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#2561Z OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALEPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (3)
#4690Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA #4669Z HANDEL URZĄDZENIAMI TECHNICZNYMI I CZĘŚCIAMI ZAMIENNYMI DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI #829 DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANAIRENEUSZ ADAM POPIÓŁ
Wspólnik
2008-11-24
2018-10-08
10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.000,00 ZŁ
PIOTR ALBIN FRYCZ
Wspólnik
2008-11-24
2018-10-08
10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.000,00 ZŁ
MACIEJ STANISŁAW MAKS
Wspólnik
2008-11-24
2015-03-30
10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.000,00 ZŁ
ANDRZEJ GWIDON LISEK
Wspólnik
2008-11-24
2012-12-19
30 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 15.000,00 ZŁ
ZDENĚK TUREK
Wspólnik
2008-11-24
2012-12-19
30 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 15.000,00 ZŁ
EWA WIKTORIA BERBESZ
Wspólnik
2008-11-24
2012-12-19
10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.000,00 ZŁ
Wspólnik
2018-10-08
2019-01-09
20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 10.000,00;-ZŁ
27157065800000
KRZYSZTOF PALCZARSKI
Prokurent
2016-05-30
2019-01-09
PROKURA ŁĄCZNA Z DRUGIM PROKURENTEM
BARTOSZ URBANIAK
Prokurent
2016-05-30
2019-01-09
PROKURA ŁĄCZNA Z DRUGIM PROKURENTEM
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW WYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
IRENEUSZ ADAM POPIÓŁ
PREZES ZARZĄDU
2008-11-24
2019-01-09
ANDRZEJ GWIDON LISEK
WICEPREZES ZARZĄDU
2008-11-24
2011-10-18
PIOTR ALBIN FRYCZ
WICEPREZES ZARZĄDU
2011-10-18
2019-01-09
BOGUSŁAWA BUSZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2016-05-30
2019-01-09
2008-11-24
2019-01-09
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2008-11-24
2019-01-09
TERMOPROCES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2008-11-24
2019-01-09
SIENKIEWICZA, 47, TARNOWSKIE GÓRY, 42-600, TARNOWSKIE GÓRY, POLSKA
2016-05-30
2019-01-09
2561Z - OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE
2016-05-30
2019-01-09
4690Z - SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA
2016-05-30
2019-01-09
4669Z - SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ
2016-05-30
2019-01-09
829 - DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie