KRS 0000317893
NIP9482539876
REGON14166891200000
NazwaSOLARIS GROUP AVIATION & WIND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaSOLARIS GROUP AVIATION & WIND
Data rejestracji 24 lis 2008 (16 lat temu) 24 lis 2008
Data usunięcia 24 lis 2015 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres WIEJSKA, 26, RADOM, 26-600, RADOM, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 133500,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (23)
#2899Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #3030Z PRODUKCJA STATKÓW POWIETRZNYCH, STATKÓW KOSMICZNYCH I PODOBNYCH MASZYN #3316Z NAPRAWA I KONSERWACJA STATKÓW POWIETRZNYCH I STATKÓW KOSMICZNYCH #4614Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MASZYN, URZĄDZEŃ PRZEMYSŁOWYCH, STATKÓW I SAMOLOTÓW #4799Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI #5110Z TRANSPORT LOTNICZY PASAŻERSKI #5121Z SPRZEDAŻ HURTOWA ZBOŻA, NASION I PASZ DLA ZWIERZĄT #5223Z SPRZEDAŻ DETALICZNA RYB, SKORUPIAKÓW I MIĘCZAKÓW #8532A TECHNIKA #7735Z WYNAJEM I DZIERŻAWA ŚRODKÓW TRANSPORTU LOTNICZEGO #7219Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #8560Z KREOWANIE I WSPIERANIE PROGRAMÓW INFORMACYJNYCH I EDUKACYJNYCH, PROPAGUJĄCYCH W RÓŻNYCH KRĘGACH SPOŁECZNYCH IDEĘ WSPARCIA RODZIN, KTÓRYCH CZŁONKOWIE WYKAZUJĄ ZABURZENIA PSYCHICZNE, PSYCHOLOGICZNE I NEUROLOGICZNE O RÓŻNYM PODŁOŻU, ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM MIESZKAŃCÓW OŚRODKÓW WIEJSKICH. #7112Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE #7120B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #7810Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW #7820Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI PRACY TYMCZASOWEJ #7830Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW #8230Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW #7740Z DZIERŻAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PODOBNYCH PRODUKTÓW, Z WYŁĄCZENIEM PRAC CHRONIONYCH PRAWEM AUTORSKIM #8553Z POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI Z ZAKRESU NAUKI JAZDY I PILOTAŻU #2016Z PRODUKCJA TWORZYW SZTUCZNYCH W FORMACH PODSTAWOWYCH #2017Z PRODUKCJA KAUCZUKU SYNTETYCZNEGO W FORMACH PODSTAWOWYCHMAREK PIOTR OSIŃSKI
Wspólnik
2008-11-24
2015-11-24
635 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 63.500 ZŁ
KONRAD MARCIN WRÓBEL
Wspólnik
2008-11-24
2013-05-27
240 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 24.000 ZŁ
JAROSŁAW LESZEK DYBUS
Wspólnik
2010-12-23
2015-11-24
700 (SIEDEMSET) UDZIAŁÓW PO 100 (STO) ZŁOTYCH KAŻDY, O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 70.000 (SIEDEMDZIESIĄT TYSIĘCY) ZŁOTYCH
JAROSŁAW LESZEK DYBUS
Likwidator
2013-10-17
2015-11-24
ANNA JULITA OSIŃSKA
Prokurent
2008-11-24
2012-09-14
PROKURA SAMODZIELNA
EWA MONIKA SŁUCKA
Prokurent
2012-09-14
2013-10-17
PROKURA SAMODZIELNA
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTOWAĆ BĘDZIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU I PROKURENT.
MAREK PIOTR OSIŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2008-11-24
2012-09-14
KONRAD MARCIN WRÓBEL
VICE PREZES ZARZĄDU
2008-11-24
2013-07-15
JAROSŁAW LESZEK DYBUS
CZŁONEK ZARZĄDU
2012-09-14
2013-10-17
2008-11-24
2013-10-17
SOLARIS GROUP AVIATION & WIND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2008-11-24
2010-12-23
KOMUNALNA, 56, RADOM, 26-600, RADOM, POLSKA
2010-12-23
2012-09-14
OKULICKIEGO, 39, RADOM, 26-600, RADOM, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie