KRS 0000317858
NIP6792992539
REGON12080760000000
Nazwa"CAL-MED" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaCAL-MED
Data rejestracji 20 lis 2008 (16 lat temu) 20 lis 2008
Data usunięcia 13 maj 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres RYDYGIERA, 23, KRAKÓW, 30-695, KRAKÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 51000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (17)
#4939Z POZOSTAŁY TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANY #5811Z WYDAWANIE KSIĄŻEK #5819Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA #8610Z DZIAŁALNOŚĆ SZPITALI #8621Z PRAKTYKA LEKARSKA OGÓLNA #8622Z PRAKTYKA LEKARSKA SPECJALISTYCZNA #8623Z PRAKTYKA LEKARSKA DENTYSTYCZNA #8690A DZIAŁALNOŚĆ FIZJOTERAPEUTYCZNA #8690C PRAKTYKA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH #8710Z POMOC SPOŁECZNA Z ZAKWATEROWANIEM ZAPEWNIAJĄCA OPIEKĘ PIELĘGNIARSKĄ #8720Z POMOC SPOŁECZNA Z ZAKWATEROWANIEM DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI #8730Z POMOC SPOŁECZNA Z ZAKWATEROWANIEM DLA OSÓB W PODESZŁYM WIEKU I OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH #8690E POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPIEKI ZDROWOTNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #7219Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH #8559B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #8129Z POZOSTAŁE SPRZĄTANIE #9609Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANAJAN SKIRPAN
Wspólnik
2008-11-20
2021-05-13
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 17.000 ZŁ.
BEATA WIESŁAWA STANEK
Wspólnik
2008-11-20
2021-05-13
200 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 34.000 ZŁ
JANUSZ HENRYK BOŚ
Wspólnik
2008-11-20
2015-01-23
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 17.000 ZŁ.
BEATA WIESŁAWA STANEK
Likwidator
2020-01-16
2021-05-13
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁÓNKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
JAN SKIRPAN
PREZES ZARZĄDU
2008-11-20
2018-02-16
BEATA WIESŁAWA STANEK
WICEPREZES ZARZĄDU
2008-11-20
2020-01-16
JANUSZ HENRYK BOŚ
WICEPREZES ZARZĄDU
2008-11-20
2015-01-23
2008-11-20
2020-01-16
"CAL-MED" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie