KRS 0000317611
NIP5242664605
REGON14160394700000
NazwaGEOINVENT SPÓŁKA AKCYJNA
Krótka nazwaGEOINVENT
Data rejestracji 17 lis 2008 (16 lat temu) 17 lis 2008
Data usunięcia 05 wrz 2024 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres SAPIEŻYŃSKA, 10, WARSZAWA, 00-215, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 164710,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 164710,00 PLN
Wartość nominalna akcji0,28 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji588250
Dane kontaktowe
Email GEOINVENT@GEOINVENT.COM.PL
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6130Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI SATELITARNEJPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#6110Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI PRZEWODOWEJ #6201Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM #6202Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI #6203Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI #6209Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH #6311Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ #6419Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE #6420Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH #6492Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓWKRZYSZTOF MARIUSZ ALBRECHT
Prokurent
2008-11-17
2011-08-05
PROKURA SAMOISTNA
PIOTR SZYMON LEWANDOWSKI
Prokurent
2011-08-05
2013-12-06
SAMOISTNA
ROBERT ANDRZEJ RUTKOWSKI
Prokurent
2012-10-05
2014-10-28
PROKURA SAMOISTNA
MICHAŁ DOMAŃSKI
Prokurent
2013-12-06
2014-10-28
PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
RYSZARD JAN PREUSS
Członek Organu Nadzoru
2008-11-17
2024-09-05
LECH DAMAZY NOWOGRODZKI
Członek Organu Nadzoru
2008-11-17
2013-12-06
ŁUKASZ KAZIMIERZ KOLEK
Członek Organu Nadzoru
2011-01-21
2013-12-06
MAREK JAN BOGOBOWICZ
Członek Organu Nadzoru
2011-11-15
2013-12-06
MONIKA OSTRUSZKA
Członek Organu Nadzoru
2008-11-17
2010-11-29
JACEK STANISŁAW SOBOTKA
Członek Organu Nadzoru
2013-12-06
2014-10-28
TERESA CIECHOMSKA
Członek Organu Nadzoru
2008-11-17
2024-09-05
EWA ELŻBIETA SADOWNIK
Członek Organu Nadzoru
2008-11-17
2011-11-15
TOMASZ PAWEŁ GALANT
Członek Organu Nadzoru
2013-12-06
2014-10-28
ROBERT PAWEŁ PTASZYŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2013-12-06
2014-10-28
NATALIA DASZYŃSKA
Kurator
2020-06-09
2022-01-10
MONIKA BUCHLIŃSKA
Kurator
2022-01-10
2024-09-05
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacji- W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, - W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - ŁĄCZNIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU WRAZ Z PROKURENTEM
ROBERT ANDRZEJ RUTKOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2008-11-17
2011-01-21
GRZEGORZ PAWEŁ KURZEJA
WICEPREZES ZARZĄDU
2010-11-29
2012-03-13
JAROSŁAW ROMAN STANIOS
PREZES ZARZĄDU
2011-01-21
2019-08-12
MONIKA BIAŁKOWSKA
WICEPREZES ZARZĄDU
2012-03-13
2012-10-31
PIOTR SZYMON LEWANDOWSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2013-05-11
2013-12-06
ROBERT SIENICKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2013-12-06
2014-10-28
2008-11-17
2011-08-05
WSCHODNIA, 7 A, WARSZAWA, 03-693, WARSZAWA, POLSKA
2011-08-05
2013-02-22
ARABSKA, 9, WARSZAWA, 03-977, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie