KRS 0000317610
NIP5060082412
REGON06042522400000
NazwaRI JIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaRI JIN
Data rejestracji 14 lis 2008 (16 lat temu) 14 lis 2008
Data usunięcia 29 lip 2020 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres SPÓŁDZIELCZA, 2, BEŁŻYCE, 24 - 200, BEŁŻYCE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 100000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4642Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODZIEŻY I OBUWIAPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4644Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW PORCELANOWYCH, CERAMICZNYCH I SZKLANYCH ORAZ ŚRODKÓW CZYSZCZĄCYCH #4722Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MIĘSA I WYROBÓW Z MIĘSA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4723Z SPRZEDAŻ DETALICZNA RYB, SKORUPIAKÓW I MIĘCZAKÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4771Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ODZIEŻY PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4772Z SPRZEDAŻ DETALICZNA OBUWIA I WYROBÓW SKÓRZANYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4775Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4782Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW TEKSTYLNYCH, ODZIEŻY I OBUWIA PROWADZONA NA STRAGANACH I TARGOWISKACH #4799Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI #5610A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNEZUFEN ZHANG
Wspólnik
2008-11-14
2012-11-14
60 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 60000,00 ZŁOTYCH
YONGJUN CHEN
Wspólnik
2008-11-14
2012-01-10
40 UDZIALÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 40 000,00 ZŁOTYCH
1979-09-28
GENDI ZHANG
Wspólnik
2012-01-10
2015-02-10
40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 40.000 ZŁ
RONGJUN JIN
Wspólnik
2012-11-14
2013-03-29
60 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 60.000,00 ZŁ
QIU LUZHU
Wspólnik
2013-03-29
2020-07-29
60 (SZEŚĆDZIESIĄT) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 60 000,00 (SZEŚĆDZIESIĄT TYSIĘCY) ZŁOTYCH
ZE HU
Wspólnik
2015-02-10
2020-07-29
40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 40.000 ZŁ
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI ORAZ SKŁADANIA W IMIENIU SPÓŁKI OŚWIADCZEŃ UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE
ZUFEN ZHANG
PREZES ZARZĄDU
2008-11-14
2012-11-14
YONGJUN CHEN
WICEPREZES ZARZĄDU
2008-11-14
2012-01-10
1979-09-28
GENDI ZHANG
WICEPREZES ZARZĄDU
2012-01-10
2015-02-10
ZE HU
PREZES ZARZĄDU
2015-02-10
2020-07-29
2008-11-14
2012-01-10
PONIATOWSKIEGO, 7, RYKI, 08-500, RYKI, POLSKA
2012-01-10
2012-11-14
POW, 3, TOMASZÓW MAZOWIECKI, 97-200, TOMASZÓW MAZOWIECKI, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie