KRS 0000317348
NIP7123157300
REGON06041985000000
NazwaLUTTEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaLUTTEX
Data rejestracji 07 lis 2008 (16 lat temu) 07 lis 2008
Data usunięcia 03 lis 2023 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres PIASKI, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 7123157300
data rejestracji 01 kwi 2009
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 9a pkt 3
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 16 sty 2020
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (17)
#451 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ #453 WYKONYWANIE INSTALACJI BUDOWLANYCH #461 SPRZEDAŻ HURTOWA REALIZOWANA NA ZLECENIE #4623Z SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWYCH ZWIERZĄT #463 SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH #464 SPRZEDAŻ HURTOWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO I OSOBISTEGO #466 SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN, URZĄDZEŃ I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA #4676Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW #4677Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU #469 SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA #493 POZOSTAŁY TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI #4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW #5210 MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #5224 PRZEŁADUNEK TOWARÓW #5520Z OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYCZNE I MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA #771 WYNAJEM I DZIERŻAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI #773 WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCHJAROSŁAW MAREK PALCZEWSKI
Wspólnik
2008-11-07
2013-06-12
75 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 7.500,00 ZŁOTYCH
IRYNA POZNANSKA
Wspólnik
2008-11-07
2023-11-03
250 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000,00 ZŁ
KRYSTYNA TOLZIEN
Wspólnik
2013-06-12
2023-11-03
250 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000,00 ZŁ
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI ZOBOWIĄZAŃ I ROZPORZĄDZEŃ DO KWOTY 500.000,00 ZŁ (PIĘCIUSET TYSIĘCY ZŁOTYCH) UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE, ZAŚ W POZOSTAŁYCH WYPADKACH WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
IRYNA POZNANSKA
PREZES ZARZĄDU
2008-11-07
2023-11-03
JAROSŁAW MAREK PALCZEWSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2008-11-07
2009-01-29
KRYSTYNA TOLZIEN
WICEPREZES ZARZĄDU
2013-06-12
2023-11-03
2008-11-07
2009-02-02
ZEMBORZYCKA, 36A, LUBLIN, 20-450, LUBLIN, POLSKA
2009-02-02
2020-02-28
KLONOWA, 1, PIASKI, 21-050, PIASKI, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie