KRS 0000317283
NIP5252444147
REGON14166449800000
Nazwa"STOWARZYSZENIE NA RZECZ AKADEMICKICH BIUR KARIER" W LIKWIDACJI
Krótka nazwaNA RZECZ AKADEMICKICH BIUR KARIER
Data rejestracji 19 lis 2008 (16 lat temu) 19 lis 2008
Data usunięcia 30 maj 2019 Invalid date
Forma prawnaSTOWARZYSZENIE
Adres UL. TWARDA, 44, WARSZAWA, 00-831, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane kontaktowe
Email BIURO@STOWARZYSZENIEABK.PL
Dane podatkowe
NIP 5252444147
data rejestracji 01 sie 2010
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 14 cze 2019
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIAPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#5814Z WYDAWANIE CZASOPISM I POZOSTAŁYCH PERIODYKÓW #5819Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA #6312Z MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #7021Z STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA #7320Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #7490Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #7810Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW #8230Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW #8559B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANEAGATA JOANNA ZARZYCKA
Likwidator
2019-01-17
2019-05-30
ANNA MARIA MARCINKOWSKA
Członek Organu Nadzoru
2008-11-19
2010-10-13
ARTUR TOMASZ CHOJNACKI
Członek Organu Nadzoru
2008-11-19
2012-07-12
GRACJAN SŁAWOMIR KRUPSKI
Członek Organu Nadzoru
2008-11-19
2010-10-13
SYLWIA BYSZEWSKA
Członek Organu Nadzoru
2012-07-12
2014-08-14
EDYTA BOGUSZ
Członek Organu Nadzoru
2012-07-12
2017-02-16
JAKUB ŁUKASZ SOKOLNICKI
Członek Organu Nadzoru
2017-02-16
2019-05-30
ANETA POPŁAWSKA
Członek Organu Nadzoru
2017-02-16
2019-05-30
AGNIESZKA SKOWROŃSKA
Członek Organu Nadzoru
2017-02-16
2019-05-30
MARTA PIASECKA
Członek Organu Nadzoru
2010-10-13
2012-07-12
KATARZYNA NOWAK
Członek Organu Nadzoru
2010-10-13
2012-07-12
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE W TYM PREZES LUB WICEPREZES LUB SKARBNIK.
JACEK MARIAN ZAKRZEWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2008-11-19
2010-10-13
LUIZA URSZULA PRZEPIÓRSKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2008-11-19
2011-07-18
ZBIGNIEW WAGNER
CZŁONEK ZARZĄDU
2008-11-19
2010-10-13
AGATA JOANNA ZARZYCKA
PREZES
2008-11-19
2014-08-14
AGATA JOANNA ZARZYCKA
SKARBNIK
2014-08-14
2019-01-17
MARTA PIASECKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2008-11-19
2010-10-13
JULITA MUCHA
WICEPREZES
2010-10-13
2014-08-14
JAKUB ŁUKASZ SOKOLNICKI
WICEPREZES
2014-08-14
2017-02-16
AGNIESZKA BALLAUN
WICEPREZES
2017-02-16
2019-01-17
JULITA MUCHA
PREZES
2014-08-14
2019-01-17
2008-11-19
2019-01-17
"STOWARZYSZENIE NA RZECZ AKADEMICKICH BIUR KARIER"
2008-11-19
2010-10-13
MARSZAŁKOWSKA, 115, WARSZAWA, 00-102, WARSZAWA, POLSKA
2010-10-13
2019-01-17
OGRODOWA, 31/35, WARSZAWA, 00-893, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie