KRS 0000317043
NIP7292658217
REGON10062130200000
NazwaŁÓDZKA FEDERACJA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH
Krótka nazwaŁÓDZKA FEDERACJA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH
Data rejestracji 01 gru 2008 (16 lat temu) 01 gru 2008
Data usunięcia 26 sie 2020 Invalid date
Forma prawnaZWIĄZEK STOWARZYSZEŃ
Adres KOŚCIUSZKI, 48, ŁÓDŹ, 90-427, ŁÓDŹ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
JACEK JĘDRZEJCZAK
Likwidator
2019-11-28
2020-08-26
JAKUB KOBYLIŃSKI
Likwidator
2019-11-28
2020-08-26
TOMASZ LUBOTZKI
Członek Organu Nadzoru
2008-12-01
2012-04-27
KATARZYNA IZABELA URBANIAK
Członek Organu Nadzoru
2008-12-01
2010-04-08
JAN CABAN
Członek Organu Nadzoru
2008-12-01
2020-08-26
JOANNA KUĆ
Członek Organu Nadzoru
2010-04-08
2012-04-27
RYSZARD JAKUBCZAK
Członek Organu Nadzoru
2012-04-27
2020-08-26
JAROSŁAW WASZCZYK
Członek Organu Nadzoru
2012-04-27
2020-08-26
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiOŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU FEDERACJI MOŻE SKŁADAĆ JEDNOOSOBOWO PREZES ZARZĄDU LUB DWÓCH INNYCH CZŁONKÓW ZARZĄDU. W SPRAWACH DOTYCZĄCYCH PODEJMOWANIA ZOBOWIĄZAŃ FINANSOWYCH POWYŻEJ 20.000 (DWADZIEŚCIA TYSIĘCY ZŁOTYCH) KONIECZNE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE CO NAJMNIEJ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU.
HENRYK EMIL STAWICKI
PREZES
2008-12-01
2010-04-08
TOMASZ FRANT
WICEPREZES
2008-12-01
2012-04-27
AGNIESZKA SOSNOWSKA
WICEPREZES
2008-12-01
2012-04-27
ŁUKASZ LUDWIK LEŚNIEWSKI
SEKRETARZ
2008-12-01
2010-04-08
DAGNA OLGA GMITROWICZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2008-12-01
2010-04-08
KATARZYNA IZABELA URBANIAK
PREZES ZARZĄDU
2010-04-08
2012-04-27
JACEK JĘDRZEJCZAK
CZŁONEK ZARZĄDU
2010-04-08
2012-04-27
JACEK JĘDRZEJCZAK
PREZES ZARZĄDU
2012-04-27
2014-06-24
JACEK JĘDRZEJCZAK
WICEPREZES ZARZĄDU
2014-06-24
2019-11-28
PIOTR MARCIN SKORUPKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2010-04-08
2012-04-27
2008-12-01
2012-04-27
NIEPOŁOMICKA, 6, ŁÓDŹ, 93-467, ŁÓDŹ, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie