KRS 0000317029
NIP7773090500
REGON30097493900000
NazwaGALERIA SUCHOLESKA SPÓŁKA Z OGRANICZNĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaGALERIA SUCHOLESKA SPÓŁKA Z OGRANICZNĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data rejestracji 05 lis 2008 (16 lat temu) 05 lis 2008
Data usunięcia 28 lut 2023 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres OBORNICKA, 85, SUCHY LAS, 62-002, SUCHY LAS, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 7773090500
data rejestracji 01 sie 2013
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 28 lut 2023
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6832Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIEPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (7)
#6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #702 WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7320 USŁUGI BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE EKONOMII #7810 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW #821 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCĄ #8299 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANAHELENA GŁĘBOWSKA
Beneficjent
JOLANTA EWA RAKOCY
Beneficjent
ADRIAN GŁĘBOWSKI
reprezentant
MAREK PRZEMYSŁAW RAKOCY
reprezentant
HELENA GŁĘBOWSKA
Wspólnik
2008-11-05
2023-02-28
26 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 13.000,00 ZŁ.
WIESŁAW ANDRZEJ ŻUCHOWICZ
Wspólnik
2008-11-05
2015-01-28
20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10.000 ZŁ.
JOLANTA EWA RAKOCY
Wspólnik
2008-11-05
2023-02-28
38 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 19.000,00 ZŁ.
DARIUSZ GRZESZCZYK
Wspólnik
2008-11-05
2023-02-28
18 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 9.000 ZŁ.
ANDRZEJ SZNAJDER
Wspólnik
2010-04-21
2013-08-27
10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000 ZŁ.
MAREK RAKOCY
Wspólnik
2013-08-27
2023-02-28
10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.000,00 ZŁ
GRAŻYNA SKROBICH
Wspólnik
2015-01-28
2023-02-28
8 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.000,00 ZŁ.
MAREK PRZEMYSŁAW RAKOCY
Likwidator
2022-11-07
2023-02-28
ADRIAN MAREK GŁĘBOWSKI
Likwidator
2022-11-07
2023-02-28
HELENA GŁĘBOWSKA
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
JOLANTA EWA RAKOCY
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW RAZIE GDY ZARZĄD LICZY WIĘCEJ NIŻ JEDNĄ OSOBĘ, SPÓŁKĘ REPREZENTUJE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU Z PROKURENTEM.
ADRIAN GŁĘBOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2008-11-05
2022-11-07
MAREK PRZEMYSŁAW RAKOCY
PREZES
2008-11-05
2022-11-07
DARIUSZ GRZESZCZYK
CZŁONEK ZARZĄDU
2008-11-05
2013-08-27
WIESŁAW ANDRZEJ ŻUCHOWICZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2008-11-05
2012-12-21
2008-11-05
2022-11-07
GALERIA SUCHOLESKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2008-11-05
2010-04-21
NOWY RYNEK, 6, SUCHY LAS, 62-002, SUCHY LAS, POLSKA
2010-04-21
2013-08-27
DMOWSKIEGO, 85, POZNAŃ, 60-204, POZNAŃ, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie