KRS 0000316854
NIP8971744196
REGON02078228600000
NazwaCLINAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaCLINAN
Data rejestracji 03 lis 2008 (16 lat temu) 03 lis 2008
Data usunięcia 21 cze 2024 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres WROCŁAW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (18)
#13 PRODUKCJA WYROBÓW TEKSTYLNYCH #16 PRODUKCJA STOLARKI BUDOWLANEJ #17 PRODUKCJA PAPIERU I WYROBÓW Z PAPIERU #18 PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ W ZAKRESIE POLIGRAFII #22 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA, POLIGRAFIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI #20 PRODUKCJA DREWNA I WYROBÓW Z DREWNA /ŁĄCZNIE Z DZIAŁALNOŚCIĄ USŁUGOWĄ W TYM ZAKRESIE/. #23 WYTWARZANIE KOKSU, PRODUKTÓW RAFINACJI ROPY NAFTOWEJ I PALIW JĄDROWYCH #24 PRODUKCJA WYROBÓW CHEMICZNYCH #25 PRODUKCJA WYROBÓW GUMOWYCH I Z TWORZYW SZTUCZNYCH #27 PRODUKCJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH #28 PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYJĄTKIEM MASZYN I URZĄDZEŃ #33 PRODUKCJA INSTRUMENTÓW MEDYCZNYCH, PRECYZYJNYCH I OPTYCZNYCH, ZEGARÓW I ZEGARKÓW #46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI #47 PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU #55 HOTELE I RESTAURACJE #56 USŁUGI GASTRONOMICZNE #72 INFORMATYKA #81 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENIBASSAM AYOUB
Wspólnik
2008-11-03
2024-06-21
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000,00 ZŁ (DWADZIEŚCIA PIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH)
DARIUSZ STANISŁAW GRYZA
Wspólnik
2008-11-03
2009-03-20
33 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 16.500,00 ZŁ (SZESNAŚCIE TYSIĘCY PIĘĆSET ZŁOTYCH)
DAMIAN KRYSTIAN ZNISZCZOŁ
Wspólnik
2008-11-03
2024-06-21
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000,00 ZŁ (DWADZIEŚCIA PIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH)
SYLWIA JAKÓBCZAK
Prokurent
2008-11-03
2011-03-17
PROKURA SAMOISTNA
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDA Z OSÓB WCHODZĄCYCH W SKŁAD ZARZĄDU MOŻE SKŁADAĆ SAMODZIELNIE W IMIENIU SPÓŁKI OŚWIADCZENIA A W TYM PODPISAĆ DOKUMENTY MAJĄCE NA CELU ZOBOWIĄZANIE SPÓŁKI DO ŚWIADCZENIA LUB REPEREZENTOWANIA PRAWEM SPÓŁKI.
BASSAM AYOUB
PREZES ZARZĄDU
2008-11-03
2024-06-21
DARIUSZ STANISŁAW GRYZA
WICEPREZES ZARZĄDU
2008-11-03
2009-03-20
DAMIAN KRYSTIAN ZNISZCZOŁ
WICEPREZES
2008-11-03
2013-03-11
2008-11-03
2009-03-20
RUSKA, 43/44, WROCŁAW, 50-079, WROCŁAW, POLSKA
2009-03-20
2017-01-23
GRABISZYŃSKA, 241E, WROCŁAW, 53-240, WROCŁAW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie