KRS 0000316746
NIP8971747295
REGON02085835100000
NazwaADIUTOR CENTRUM D. JANEK SPÓŁKA JAWNA
Krótka nazwaADIUTOR CENTRUM D. JANEK
Data rejestracji 29 paź 2008 (16 lat temu) 29 paź 2008
Data usunięcia 31 sie 2023 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA JAWNA
Adres SŁUBICKA, 18, WROCŁAW, 53-615, WROCŁAW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane podatkowe
NIP 8971747295
data rejestracji 18 lis 2008
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 9a pkt 1
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 01 wrz 2020
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6621Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OCENĄ RYZYKA I SZACOWANIEM STRATPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#6629Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA UBEZPIECZENIA I FUNDUSZE EMERYTALNE #6910Z DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA #8230Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW #4791Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #6311Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ #6312Z MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #7312C POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH ELEKTRONICZNYCH (INTERNET) #8211Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURAMARCIN JANEK
Beneficjent
WŁADYSŁAWA MAŁOLEPSZA
Beneficjent
MARCIN JANEK
ZGŁASZAJĄCY - WSPÓLNIK SPÓŁKI
WŁADYSŁAWA MAŁOLEPSZA
ZGŁASZAJĄCY - WSPÓLNIK SPÓŁKI
DOMINIKA MARIA JANEK
Wspólnik
2008-10-29
2019-07-03
MARCIN JANEK
Wspólnik
2008-10-29
2023-08-31
EDYTA ANNA RYŚ
Wspólnik
2008-10-29
2012-05-07
WŁADYSŁAWA MAŁOLEPSZA
Wspólnik
2019-07-03
2023-08-31
MARCIN JANEK
Beneficjent
wspólnik spółki jawnej
ponadproporcjonalny udział w zysku w stosunku do proporcji wkładu do spółki
WŁADYSŁAWA MAŁOLEPSZA
Beneficjent
wspólnik spółki jawnej
brak
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiW SPRAWACH NIEMAJĄTKOWYCH I MAJĄTKOWYCH DO KWOTY 20.000 (DWADZIEŚCIA TYSIĘCY) ZŁOTYCH KAŻDY WSPÓLNIK SAMODZIELNIE. W SPRAWACH MAJĄTKOWYCH PRZEKRACZAJĄCYCH KWOTĘ 20.000 (DWADZIEŚCIA TYSIĘCY) ZŁOTYCH WSZYSCY WSPÓLNICY ŁĄCZNIE.
DOMINIKA MARIA JANEK
Członek Organu Reprezentacji
2008-10-29
2019-07-03
MARCIN JANEK
Członek Organu Reprezentacji
2008-10-29
2023-08-31
EDYTA ANNA RYŚ
Członek Organu Reprezentacji
2008-10-29
2012-05-07
WŁADYSŁAWA MAŁOLEPSZA
Członek Organu Reprezentacji
2019-07-03
2023-08-31
2008-10-29
2012-05-07
ADIUTOR CENTRUM D.JANEK, M.JANEK, E.RYŚ SPÓŁKA JAWNA
2012-05-07
2013-02-14
ADIUTOR CENTRUM D. JANEK, M. JANEK SPÓŁKA JAWNA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie