KRS 0000316641
NIP7780021693
REGON00131042900000
NazwaPHARMGAS SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ
Krótka nazwaPHARMGAS LIKWIDACYJNEJ
Data rejestracji 31 paź 2008 (16 lat temu) 31 paź 2008
Data usunięcia 28 paź 2014 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres LUTYCKA, 95, POZNAŃ, 60-478, POZNAŃ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 642000,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 64200,00 PLN
Wartość nominalna akcji0,01 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji64200000
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (39)
#171 PRODUKCJA PRZĘDZY Z WŁÓKIENNICZEJ I NICI #172 PRODUKCJA TKANIN WŁÓKIENNICZYCH #2221Z PRODUKCJA PŁYT, ARKUSZY, RUR I KSZTAŁTOWNIKÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH #242 PRODUKCJA PESTYCYDÓW I POZOSTAŁYCH ŚRODKÓW AGROCHEMICZNYCH #251 PRODUKCJA METALOWYCH ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH #252 PRODUKCJA WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH #253 PRODUKCJA WYTWORNIC PARY, Z WYŁĄCZENIEM KOTŁÓW DO CENTRALNEGO OGRZEWANIA GORĄCĄ WODĄ #255 KUCIE, PRASOWANIE, WYTŁACZANIE I WALCOWANIE METALI; METALURGIA PROSZKÓW #256 OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE; OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH #259 PRODUKCJA POZOSTAŁYCH GOTOWYCH WYROBÓW METALOWYCH #2651Z PRODUKCJA INSTRUMENTÓW I PRZYRZĄDÓW POMIAROWYCH, KONTROLNYCH I NAWIGACYJNYCH #2821Z PRODUKCJA CYSTERN, POJEMNIKÓW I ZBIORNIKÓW METALOWYCH ; PRODUKCJA GRZEJNIKÓW I KOTŁÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA #352 WYTWARZANIE PALIW GAZOWYCH; DYSTRYBUCJA I HANDEL PALIWAMI GAZOWYMI W SYSTEMIE SIECIOWYM #411 REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #412 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH #421 BUDOWA DRÓG KOŁOWYCH I SZYNOWYCH #422 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW, LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH #429 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ #431 ROZBIÓRKA I PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ #432 WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH, WODNO-KANALIZACYJNYCH I POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH #433 WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH #439 POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE #4643Z SPRZEDAŻ HURTOWA ELEKTRYCZNYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO #4644Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW PORCELANOWYCH, CERAMICZNYCH I SZKLANYCH ORAZ ŚRODKÓW CZYSZCZĄCYCH #4649Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO #4671 SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW I PRODUKTÓW POCHODNYCH #4673Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO #4674Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO #4675Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH #4754Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ELEKTRYCZNEGO SPRZĘTU GOSPODARSTWA DOMOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4752Z SPRZEDAŻ DETALICZNA DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH, FARB I SZKŁA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4759Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MEBLI, SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO I POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #681 KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #682 WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #683 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI WYKONYWANA NA ZLECENIE #711 WYNAJEM SAMOCHODÓW OSOBOWYCH #741 DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA, RACHUNKOWO- KSIĘGOWA; DORADZTWO, ZARZĄDZANIE HOLDINGAMI #749 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #7732Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCHMAREK PUTOWSKI
Prokurent
2008-12-17
2014-05-21
PROKURA SAMODZIELNA
PIOTR POŁOŃSKI
Prokurent
2008-12-17
2014-05-21
PROKURA SAMODZIELNA
ELŻBIETA MARIA BESZTERDA
Prokurent
2008-12-17
2014-05-21
PROKURA SAMODZIELNA
BERNADETA DOROTA RATAJCZAK
Prokurent
2008-12-17
2009-08-17
PROKURA SAMODZIELNA
MARIA KRYSTYNA PORZUCEK
Członek Organu Nadzoru
2008-10-31
2014-10-28
WŁODZIMIERZ GRONDYS
Członek Organu Nadzoru
2008-10-31
2014-10-28
MAGDALENA ANNA FIBIGER
Członek Organu Nadzoru
2008-10-31
2014-10-28
ARKADIUSZ SAWALA
Powiernik
2011-09-01
2014-10-28
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU MA PRAWO DO SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI
JERZY WOJCIECH STANISŁAWSKI
PREZES ZARZĄDU
2008-10-31
2014-10-28
ZBIGNIEW JÓZEF WIDEŁ
ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU
2008-10-31
2014-10-28
KAZIMIERZ FRANCISZEK RATAJCZAK
ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU
2008-10-31
2010-09-07
2008-10-31
2011-09-01
PHARMGAS SPÓŁKA AKCYJNA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie