KRS 0000316478
NIP7282706699
REGON10059059900000
NazwaU FABRYKANTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaU FABRYKANTA
Data rejestracji 24 paź 2008 (16 lat temu) 24 paź 2008
Data usunięcia 25 cze 2019 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres PIOTRKOWSKA, 79, ŁÓDŹ, 90-423, ŁÓDŹ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 210000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (7)
#5610A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE #5621Z PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING) #5629Z POZOSTAŁA USŁUGOWA DZIAŁALNOŚĆ GASTRONOMICZNA #5510Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA #5520Z OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYCZNE I MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA #5530Z POLA KEMPINGOWE (WŁĄCZAJĄC POLA DLA POJAZDÓW KEMPINGOWYCH) I POLA NAMIOTOWE #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMIKRZYSZTOF GRZEGORZ SZYCHOWSKI
Wspólnik
2008-10-24
2019-06-25
1593 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 159.300,00 ZŁ.
DANUTA HANSSON
Wspólnik
2008-10-24
2019-06-25
507 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.700,00 ZŁ.
KATARZYNA ANNA SZYCHOWSKA
Prokurent
2008-10-24
2019-06-25
SAMOISTNA
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU - SAMODZIELNIE, KAŻDY Z POZOSTAŁYCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z INNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB PROKURENTEM
KRZYSZTOF GRZEGORZ SZYCHOWSKI
PREZES
2008-10-24
2015-05-21
2008-10-24
2013-09-17
PL. ZWYCIĘSTWA, 2, ŁÓDŹ, 90-312, ŁÓDŹ, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie