KRS 0000316380
NIP9671300432
REGON34052018200000
Nazwa"CNK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaCNK
Data rejestracji 24 paź 2008 (16 lat temu) 24 paź 2008
Data usunięcia 28 lut 2012 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres TWARDA, 1, LISI OGON, 86-065, ŁOCHOWO, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 180000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (10)
#4641Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW TEKSTYLNYCH #4642Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODZIEŻY I OBUWIA #4649Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO #4690Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA #4771Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ODZIEŻY PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4772Z SPRZEDAŻ DETALICZNA OBUWIA I WYROBÓW SKÓRZANYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4672Z SPRZEDAŻ HURTOWA METALI I RUD METALI #4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW #7320Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #4778Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH NOWYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACHWspólnik
2008-10-24
2012-02-28
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 180.000 ZŁOTYCH
JACEK PIOTR WANCZURA
Likwidator
2011-06-29
2012-02-28
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.
MARZENA WANCZURA FRANC
PREZES ZARZĄDU
2008-10-24
2009-07-17
GRZEGORZ JAKUB KONOPA
WICEPREZES ZARZĄDU
2008-10-24
2009-07-17
JACEK PIOTR WANCZURA
PREZES SPÓŁKI
2009-07-17
2012-02-28
2008-10-24
2011-06-29
"CNK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2008-10-24
2009-07-17
CHEŁMŻYŃSKA, 12, BYDGOSZCZ, 85-459, BYDGOSZCZ, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie