KRS 0000315767
NIP6922456119
REGON02083664500000
NazwaPROJBUD INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaPROJBUD INVESTMENT
Data rejestracji 16 paź 2008 (16 lat temu) 16 paź 2008
Data usunięcia 20 mar 2017 20 mar 2017
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres PLATYNOWA, 31, LUBIN, 59-300, LUBIN, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 1500000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#7410Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIAPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#77 WYNAJEM I DZIERŻAWA #7120B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #7112Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE #4110Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #7219Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH #2511Z PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI #3312Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN #2812Z PRODUKCJA METALOWYCH ELEMENTÓW STOLARKI BUDOWLANEJ #3320Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIAKRZYSZTOF PIEKIELNIAK
Prokurent
2011-06-20
2015-10-22
PROKURA SAMOISTNA
KRZYSZTOF RAFAŁ CZERWIŃSKI
Prokurent
2015-10-22
2017-03-20
PROKURA SAMOISTNA
Wspólnik
2008-10-16
2011-06-20
20.000 (DWADZIEŚCIA TYSIĘCY) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.000.000 (JEDEN MILION) ZŁOTYCH
02068170500000
Wspólnik
2011-06-20
2016-07-19
30.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.500.000 ZŁ (JEDEN MILION PIĘĆSET TYSIĘCY ZŁOTYCH)
39106337400000
Wspólnik
2016-07-19
2017-03-20
30.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.500.000 ZŁ (JEDEN MILION PIĘĆSET TYSIĘCY ZŁOTYCH)
02140989100000
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH SPÓŁKI ORAZ PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI PRZY ZARZĄDZIE JEDNOOSOBOWYM JEST UPRAWIONY PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, PRZY ZARZĄDZIE WIELOOSOBOWYM SPÓŁKĘ REPREZENTUJE PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE.
ŁUKASZ MACIEJ KWIATKOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2008-10-16
2011-06-20
KRZYSZTOF RAFAŁ CZERWIŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2011-06-20
2015-10-22
KRZYSZTOF JAN PIEKIELNIAK
PREZES ZARZĄDU
2015-10-22
2017-03-20
2008-10-16
2011-06-20
PRZEMYSŁOWA, 3, LUBIN, 59-300, LUBIN, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie