KRS 0000315749
NIP5512541316
REGON12081879100000
NazwaSTOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA - WIEPRZ ZE SMAKIEM
Krótka nazwaLOKALNA GRUPA DZIAŁANIA - WIEPRZ ZE SMAKIEM
Data rejestracji 20 paź 2008 (16 lat temu) 20 paź 2008
Data usunięcia 26 paź 2018 Invalid date
Forma prawnaSTOWARZYSZENIE
Adres WIEPRZ, 34-122, WIEPRZ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (15)
#8230Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW #5813Z WYDAWANIE GAZET #5811Z WYDAWANIE KSIĄŻEK #5814Z WYDAWANIE CZASOPISM I POZOSTAŁYCH PERIODYKÓW #7912Z DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI #7990B DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INFORMACJI TURYSTYCZNEJ #6312Z MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #7311Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH #8211Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA #9411Z DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACJI KOMERCYJNYCH I PRACODAWCÓW #7990C POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE REZERWACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #9499Z DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH ORGANIZACJI CZŁONKOWSKICH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #8551Z POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI SPORTOWEJ ORAZ ZAJĘĆ SPORTOWYCH I REKREACYJNYCH #9329Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA I REKREACYJNA #8559B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANEARTUR PENKALA
Likwidator
2015-07-06
2018-10-26
KATARZYNA MARTA MITORAJ
Likwidator
2015-07-06
2018-10-26
BARBARA BLIŹNIAK
Likwidator
2015-07-06
2018-10-26
STANISŁAW BABIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2009-01-13
2018-10-26
ADAM RUSINEK
Członek Organu Nadzoru
2009-01-13
2018-10-26
SEWERYN GAŁYSZ
Członek Organu Nadzoru
2009-01-13
2018-10-26
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO REPREZENTOWANIA STOWARZYSZENIA ORAZ DO ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ MAJĄTKOWYCH UPOWAŻNIONY JEST PREZES LUB WICEPREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO BĄDŹ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE.
WITOLD EKIELSKI
PREZES
2009-01-13
2015-07-06
KAROL HERMA
WICEPREZES
2009-01-13
2015-07-06
KATARZYNA SOŁTYS
SKARBNIK
2009-01-13
2015-07-06
KATARZYNA STUDZIŃSKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2009-01-13
2015-07-06
ADAM SZOTA
CZŁONEK ZARZĄDU
2009-01-13
2015-07-06
ADAM SOPICKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2009-01-13
2015-07-06
2008-10-20
2008-11-14
STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA - WIEPRZ Z SMAKIEM W WIEPRZU
2008-11-14
2008-12-11
STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA - WIEPRZ Z SMAKIEM
2008-12-11
2015-07-06
STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA - WIEPRZ ZE SMAKIEM
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie