KRS 0000315738
NIP5213501970
REGON14155021100000
NazwaBARTDEKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaBARTDEKO
Data rejestracji 16 paź 2008 (16 lat temu) 16 paź 2008
Data usunięcia 13 lip 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres BEŁDAN, 4, WARSZAWA, 02-695, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 4800000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 5213501970
data rejestracji 15 paź 2008
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 09 cze 2021
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (6)
#461 SPRZEDAŻ HURTOWA REALIZOWANA NA ZLECENIE #4110Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #471 SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #641 DZIAŁALNOŚĆ POCZTY I KURIERÓW #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #731 PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCHCORAM INTERNATIONAL B.V
Wspólnik
2008-10-16
2021-07-13
4781 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.781.000 ZŁOTYCH
CHRISTIAAN WOUTERS
Likwidator
2020-10-15
2021-07-13
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWÓCH PROKURENTÓW ŁĄCZNIE
JOANNA GRAŻYNA KARAŚ
PREZES ZARZĄDU
2008-10-16
2019-03-29
NIELS JAN PILAAR
CZŁONEK ZARZĄDU
2008-10-16
2015-06-23
CHRISTIAAN WOUTERS
CZŁONEK ZARZĄDU
2008-10-16
2020-10-15
MARK GERARD KOOIJ
CZŁONEK ZARZĄDU
2015-06-23
2017-10-06
2008-10-16
2020-10-15
"BARTDEKO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie