KRS 0000315523
NIP8871772690
REGON02081574900000
Nazwa"H-T DEVELOPER" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaH-T DEVELOPER
Data rejestracji 14 paź 2008 (16 lat temu) 14 paź 2008
Data usunięcia 21 gru 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres RADOSNA, 35, ZŁOTY STOK, 57-250, ZŁOTY STOK, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 225000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 8871772690
data rejestracji 01 paź 2008
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 21 gru 2022
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEKPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#412 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH #431 ROZBIÓRKA I PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ #4311Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH #4110Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #433 WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH #4331Z TYNKOWANIE #4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW #4312Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMIHENRYK TCHÓRZEWSKI
Beneficjent
HENRYK TCHÓRZEWSKI
reprezentant
JAN HETNAR
Wspólnik
2008-10-14
2018-11-09
75 (SIEDEMDZIESIĄT PIĘĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 225.000 (DWIEŚCIE DWADZIEŚCIA PIĘĆ TYSIĘCY) ZŁOTYCH
HENRYK TCHÓRZEWSKI
Wspólnik
2008-10-14
2022-12-21
75 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 225.000,00 ZŁ (DWIEŚCIE DWADZIEŚCIA PIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH)
WANDA ZOFIA HETNAR
Wspólnik
2018-11-09
2019-07-10
25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 75.000,00 ZŁ (SIEDEMDZIESIĄT PIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH)
GRZEGORZ HETNAR
Wspólnik
2018-11-09
2019-07-10
25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 75.000,00 ZŁ (SIEDEMDZIESIĄT PIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH)
KRZYSZTOF HETNAR
Wspólnik
2018-11-09
2019-07-10
25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 75.000,00 ZŁ (SIEDEMDZIESIĄT PIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH)
HENRYK TCHÓRZEWSKI
Likwidator
2022-04-13
2022-12-21
HENRYK TCHÓRZEWSKI
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE
HENRYK TCHÓRZEWSKI
PREZES ZARZĄDU
2008-10-14
2022-12-21
JAN HETNAR
WICEPREZES ZARZĄDU
2008-10-14
2018-11-09
2008-10-14
2022-04-13
"H-T DEVELOPER" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2008-10-14
2011-04-28
GÓRNICZA, 6, ZŁOTY STOK, 57-250, ZŁOTY STOK, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie