KRS 0000315514
NIP7311993001
REGON10059288800000
NazwaW2M WURMAŃSKI I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA
Krótka nazwaW2M WURMAŃSKI I WSPÓLNICY
Data rejestracji 15 paź 2008 (16 lat temu) 15 paź 2008
Data usunięcia 27 maj 2019 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA JAWNA
Adres MARATOŃSKA, 51, ŁÓDŹ, 94-102, ŁÓDŹ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane podatkowe
NIP 7311993001
data rejestracji 13 lis 2007
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 27 maj 2019
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (12)
#6311Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ #6399Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #7021Z STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7711Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK #7712Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI #7733Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH, WŁĄCZAJĄC KOMPUTERY #7810Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW #7820Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI PRACY TYMCZASOWEJ #7830Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW #8551Z POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI SPORTOWEJ ORAZ ZAJĘĆ SPORTOWYCH I REKREACYJNYCH #8559B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANEWOJCIECH JAN PTASZEK
Wspólnik
2008-10-15
2009-05-15
MARTA WÓDZ
Wspólnik
2008-10-15
2009-05-15
MAREK WŁODZIMIERZ ZIÓŁKOWSKI
Wspólnik
2008-10-15
2009-05-15
RENATA ZIÓŁKOWSKA
Wspólnik
2009-05-15
2013-09-30
PIOTR PTASZEK
Wspólnik
2009-05-15
2011-09-21
GRAŻYNA WIESŁAWA WÓDZ
Wspólnik
2009-05-15
2019-05-27
PAWEŁ PTASZEK
Wspólnik
2011-09-21
2019-05-27
WIKTOR WURMAŃSKI
Wspólnik
2013-09-30
2019-05-27
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiKAŻDY WSPÓLNIK MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ POZA PRZYPADKAMI OKREŚLONYMI W UMOWIE SPÓŁKI
WOJCIECH JAN PTASZEK
Członek Organu Reprezentacji
2008-10-15
2009-05-15
PAWEŁ PTASZEK
Członek Organu Reprezentacji
2011-09-21
2019-05-27
WIKTOR WURMAŃSKI
Członek Organu Reprezentacji
2013-09-30
2019-05-27
MARTA WÓDZ
Członek Organu Reprezentacji
2008-10-15
2009-05-15
MAREK WŁODZIMIERZ ZIÓŁKOWSKI
Członek Organu Reprezentacji
2008-10-15
2009-05-15
PIOTR PTASZEK
Członek Organu Reprezentacji
2009-05-15
2011-09-21
GRAŻYNA WIESŁAWA WÓDZ
Członek Organu Reprezentacji
2009-05-15
2019-05-27
RENATA ZIÓŁKOWSKA
Członek Organu Reprezentacji
2009-05-15
2013-09-30
2008-10-15
2013-09-30
W2M ZIÓŁKOWSKI I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA
2008-10-15
2013-09-30
HANDLOWA, 60, KSAWERÓW, 95-054, KSAWERÓW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie