KRS 0000315384
Nazwa"RUBEN SKY" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaRUBEN SKY
Data rejestracji 10 paź 2008 (16 lat temu) 10 paź 2008
Data usunięcia 03 lip 2012 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres WĘGLOWA, 1, WROCŁAW, 51-505, WROCŁAW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (11)
#2059Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW CHEMICZNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #2229Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH #2399Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z MINERALNYCH SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #2599Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH GOTOWYCH WYROBÓW METALOWYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #3109Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MEBLI #2223Z PRODUKCJA WYROBÓW DLA BUDOWNICTWA Z TWORZYW SZTUCZNYCH #4719Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #3312Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN #5510Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #6209Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCHBOŻENA CELINA STANKOWSKA
Wspólnik
2008-10-10
2012-07-03
170 UDZIAŁÓW PO 100 ZŁ KAŻDY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 17.000 ZŁ (SIEDEMNAŚCIE TYSIĘCY ZŁOTYCH)
MARIUSZ TOMASZ RAZIK
Wspólnik
2008-10-10
2012-07-03
110 UDZIAŁÓW PO 100 ZŁ KAŻDY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 11.000 ZŁ (JEDENAŚCIE TYSIĘCY ZŁOTYCH(
ANTONI ZBIGNIEW WÓJCIK
Wspólnik
2008-10-10
2012-07-03
110 UDZIAŁÓW PO 100 ZŁ KAŻDY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 11.000 ZŁ (JEDENAŚCIE TYSIĘCY ZŁOTYCH)
IRENEUSZ ADAM MIERZWA
Wspólnik
2008-10-10
2012-07-03
110 UDZIAŁÓW PO 100 ZŁ KAŻDY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 11.000 ZŁ (JEDENAŚCIE TYSIĘCY ZŁOTYCH)
EMILIA TERESA JÓZEFOWIAK
Prokurent
2008-10-10
2009-10-12
PROKURA SAMOISTNA
ANTONI ZBIGNIEW WÓJCIK
Likwidator
2011-10-11
2012-07-03
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiJEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
ANTONI ZBIGNIEW WÓJCIK
PREZES ZARZĄDU
2008-10-10
2011-10-11
2008-10-10
2011-10-11
"RUBEN SKY" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie