KRS 0000315347
NIP7123143491
REGON06041374100000
NazwaSYSKOMP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaSYSKOMP
Data rejestracji 14 paź 2008 (16 lat temu) 14 paź 2008
Data usunięcia 21 paź 2019 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres FELIKSA NOWOWIEJSKIEGO, 2, LUBLIN, 20-880, LUBLIN, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6202Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKIPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4651Z SPRZEDAŻ HURTOWA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA #6201Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM #1820Z REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI #6203Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI #6311Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ #6209Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH #2620Z PRODUKCJA KOMPUTERÓW I URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH #3212Z PRODUKCJA WYROBÓW JUBILERSKICH I PODOBNYCH #3320Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIAROBERT WINTER
Likwidator
2018-12-07
2019-10-21
JAKUB WALDEMAR SIEŃKO
Wspólnik
2008-10-14
2019-10-21
10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ
MAG. ERWIN SCHÖGGL
Wspólnik
2008-10-14
2019-10-21
38 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 19.000,00 ZŁ
DAVID EGON LEITNER
Wspólnik
2008-10-14
2019-10-21
22 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 11.000,00 ZŁ
ROBERT WINTER
Wspólnik
2008-10-14
2019-10-21
30 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 15.000,00 ZŁ
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiZARZĄD SPÓŁKI SKŁADA SIĘ Z JEDNEGO LUB WIĘKSZEJ LICZBY CZŁONKÓW. ZARZĄD PROWADZI SPRAWY SPÓŁKI I REPREZENTUJE SPÓŁKĘ NA ZEWNĄTRZ. UCHWAŁY ZARZĄDU ZAPADAJĄ BEZWZGLĘDNĄ WIĘKSZOŚCIĄ GŁOSÓW JEDNAKŻE W RAZIE RÓWNOŚCI GŁOSÓW DECYDUJE GŁOS PREZESA ZARZĄDU.W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
DAVID EGON LEITNER
PREZES
2008-10-14
2018-12-07
2008-10-14
2018-12-07
SYSKOMP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie