KRS 0000314790
NIP9462564701
REGON06040778100000
NazwaFILAR BROKER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaFILAR BROKER
Data rejestracji 30 wrz 2008 (16 lat temu) 30 wrz 2008
Data usunięcia 31 lip 2019 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres RUSAŁKA, 4 B, LUBLIN, 20-103, LUBLIN, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6622Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW I BROKERÓW UBEZPIECZENIOWYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (5)
#64 FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #65 POŚREDNICTWO FINANSOWE, Z WYJĄTKIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNO- RENTOWYCH #66 UBEZPIECZENIA ORAZ FUNDUSZE EMERYTALNO-RENTOWE, BEZ GWARANTOWANEJ PRAWNIE OPIEKI SPOŁECZNEJ #6621Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OCENĄ RYZYKA I SZACOWANIEM STRAT #6629Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA UBEZPIECZENIA I FUNDUSZE EMERYTALNEBOŻENA JAGIEŁŁO
Wspólnik
2008-09-30
2012-07-13
75 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 7.500 ZŁ
GRZEGORZ KOWALCZYK
Wspólnik
2008-09-30
2012-07-13
75 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 7.500 ZŁ
KRZYSZTOF PIOTR NIEWIADOMY
Wspólnik
2008-09-30
2019-07-31
250 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25.000,00 ZŁ
BOGDAN JAN TORUŃ
Wspólnik
2008-09-30
2019-07-31
250 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25.000,00 ZŁ
BARTŁOMIEJ STASZAŁEK
Wspólnik
2012-07-13
2015-08-20
75 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 7.500,00 ZŁ
ALEKSANDER TATARSKI
Wspólnik
2012-07-13
2014-08-25
75 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 7.500,00 ZŁ
BOGDAN JAN TORUŃ
Prokurent
2015-07-16
2019-01-10
PROKURA SAMOISTNA
BOGDAN JAN TORUŃ
Likwidator
2019-01-10
2019-07-31
ILONA BARBARA NIEWIADOMA
Członek Organu Nadzoru
2008-09-30
2018-10-29
HALINA JANINA TORUŃ
Członek Organu Nadzoru
2008-09-30
2018-10-29
GRZEGORZ KOWALCZYK
Członek Organu Nadzoru
2008-09-30
2009-05-21
ARTUR KRZYSZTOF TORUŃ
Członek Organu Nadzoru
2009-05-21
2015-07-16
AGNIESZKA KATARZYNA SIENKIEWICZ STEMPNIOWSKA
Członek Organu Nadzoru
2010-04-23
2013-07-03
KATARZYNA ANNA TORUŃ
Członek Organu Nadzoru
2011-05-06
2018-10-29
PRZEMYSŁAW SIENKIEWICZ
Członek Organu Nadzoru
2013-07-03
2014-08-25
AGNIESZKA SIENKIEWICZ STEMPNIOWSKA
Członek Organu Nadzoru
2014-08-25
2015-07-16
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI I PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU A W PRZYPADKU ZARZĄDU DWUOSOBOWEGO WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
BOGDAN JAN TORUŃ
PREZES ZARZĄDU
2008-09-30
2015-07-16
KRZYSZTOF PIOTR NIEWIADOMY
WICEPREZES ZARZĄDU
2008-09-30
2015-07-16
ARTUR KRZYSZTOF TORUŃ
WICEPREZES ZARZĄDU
2015-07-16
2015-08-20
ARTUR KRZYSZTOF TORUŃ
PREZES ZARZĄDU
2015-08-20
2019-01-10
WITOLD JÓZEF STEMPNIOWSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2015-07-16
2018-10-29
2008-09-30
2019-01-10
FILAR BROKER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2008-09-30
2011-05-06
MEŁGIEWSKA, 2, LUBLIN, 20-209, LUBLIN, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie