KRS 0000314524
NIP8133571817
REGON18038693600000
NazwaCZERBUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaCZERBUD
Data rejestracji 30 wrz 2008 (16 lat temu) 30 wrz 2008
Data usunięcia 21 lis 2023 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres 212, WOLA RAFAŁOWSKA, 36-017, BŁĘDOWA TYCZYŃSKA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 8133571817
data rejestracji 17 gru 2008
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 17 paź 2023
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
#4110Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #432 WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH, WODNO-KANALIZACYJNYCH I POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH #433 WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH #439 POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE #4291Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII WODNEJ #3312Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN #3320Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA #3811Z ZBIERANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNEERHARD LEOPOLD ROTHGANGL
Beneficjent
1949-05-26
JAN TRESTKA
ZGŁASZAJĄCY - CZŁONEK ZARZĄDU
ERHARD ROTHGANGL
Wspólnik
2008-09-30
2023-11-21
42 UDZIAŁY PO 500 ZŁ KAŻDY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 21.000,00 ZŁ.
ZBIGNIEW CZARNOTA
Wspólnik
2008-09-30
2021-07-09
42 UDZIAŁY PO 500 ZŁ KAŻDY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 21.000,00 ZŁ.
IRENA CZARNOTA
Wspólnik
2021-07-09
2023-11-21
WSPÓŁWŁASNOŚĆ 1/4 W 42 UDZIAŁACH O WARTOŚCI 21.000 ZŁ
KAMIL MICHAŁ CZARNOTA
Wspólnik
2021-07-09
2023-11-21
WSPÓŁWŁASNOŚĆ 1/4 W 42 UDZIAŁACH O WARTOŚCI 21.000 ZŁ
JOLANTA GŁODOWSKA
Wspólnik
2021-07-09
2023-11-21
WSPÓŁWŁASNOŚĆ 1/4 W 42 UDZIAŁACH O WARTOŚCI 21.000 ZŁ
IWONA KATARZYNA NIZIOŁ
Wspólnik
2021-07-09
2023-11-21
WSPÓŁWŁASNOŚĆ 1/4 W 42 UDZIAŁACH O WARTOŚCI 21.000 ZŁ
ERHARD LEOPOLD ROTHGANGL
Beneficjent
51,27% UDZIAŁÓW SPÓŁCE KTÓRA MA 100% UDZIAŁÓW ZGŁASZANEJ SPÓŁKI
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiPRZY ZARZĄDZIE JEDNOOSOBOWYM SPÓŁKA JEST REPREZENTOWANA JEDNOOSOBOWO.
JAN TRESTKA
PREZES ZARZĄDU
2008-09-30
2023-11-21
2008-09-30
2011-01-05
GRABOWA, 2, RZESZÓW, 35-113, RZESZÓW, POLSKA
2011-01-05
2018-03-20
215 B, WOLA RAFAŁOWSKA, 36-017, BŁĘDOWA TYCZYŃSKA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie