KRS 0000314482
NIP6252327436
REGON24050844500000
NazwaKUBICZEK "CNS" SPÓŁKA JAWNA
Krótka nazwaKUBICZEK "CNS"
Data rejestracji 29 wrz 2008 (16 lat temu) 29 wrz 2008
Data usunięcia 30 lip 2024 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA JAWNA
Adres BARLICKIEGO, 4, BĘDZIN, 42-506, BĘDZIN, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane podatkowe
NIP 6252327436
data rejestracji 17 lis 2006
status Czynny
94105012271000009292793065
INGBSK Oddział w Będzinie, ul. 11 Listopada 9
ul. 11 Listopada 9 42-500 będziński POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4520Z DIAGNOSTYKA I NAPRAWA POJAZDÓWPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
#4511Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH, ROBOTY ZIEMNE #4519Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI #4532Z SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI #4540Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA MOTOCYKLI, ICH NAPRAWA I KONSERWACJA ORAZ SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO NICH #4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW #4791Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET #4719Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4781Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH PROWADZONA NA STRAGANACH I TARGOWISKACHMARIUSZ STANISŁAW KRZYSZTOF KUBICZEK
Beneficjent
MARIUSZ STANISŁAW KRZYSZTOF KUBICZEK
zgłaszający - wspólnik spółki
ANDRZEJ ADAM MŁYNARCZYK
Wspólnik
2008-09-29
2018-08-03
MARIUSZ STANISŁAW KUBICZEK
Wspólnik
2008-09-29
2024-07-30
JUSTYNA KUBICZEK
Wspólnik
2018-08-03
2019-04-29
PIOTR NIEDBAŁA
Wspólnik
2019-04-29
2024-07-30
MARIUSZ STANISŁAW KRZYSZTOF KUBICZEK
Beneficjent
WSPÓLNIK
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiKAŻDY WSPÓLNIK REPREZENTUJE SPÓŁKĘ JEDNOOSOBOWO ORAZ MOŻE SKUTECZNIE ZACIĄGAĆ W IMIENIU SPÓŁKI ZOBOWIĄZANIA W ZAKRESIE NIE PRZEKRACZAJĄCYM CZYNNOŚCI ZWYKŁEGO ZARZĄDU.
PIOTR NIEDBAŁA
Członek Organu Reprezentacji
2019-04-29
2024-07-30
ANDRZEJ ADAM MŁYNARCZYK
Członek Organu Reprezentacji
2008-09-29
2018-08-03
MARIUSZ STANISŁAW KUBICZEK
Członek Organu Reprezentacji
2008-09-29
2024-07-30
JUSTYNA KUBICZEK
Członek Organu Reprezentacji
2018-08-03
2019-04-29
2008-09-29
2018-08-03
AUTO KOMPLEX MŁYNARCZYK, KUBICZEK SPÓŁKA JAWNA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie