KRS 0000314385
NIP6292406544
REGON24101138500000
NazwaSTALEXPO TRADING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaSTALEXPO TRADING
Data rejestracji 25 wrz 2008 (16 lat temu) 25 wrz 2008
Data usunięcia 24 mar 2021 24 mar 2021
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. GABRIELA NARUTOWICZA, 54, SOSNOWIEC, 41-200, SOSNOWIEC, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 500000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4672Z SPRZEDAŻ HURTOWA METALI I RUD METALIPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4531Z SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI #4540Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA MOTOCYKLI, ICH NAPRAWA I KONSERWACJA ORAZ SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO NICH #4674Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO #4676Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW #4677Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU #4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW #5221Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY #6619Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #7739Z WYNAJEM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO DZIAŁALNOŚCI PRODUKCYJNEJ WSZELKIEGO RODZAJU, W TYM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCIMARIUSZ JACEK FLORCZYK
Beneficjent
WOJCIECH FRANCISZEK KOSMAŁA
Beneficjent
WOJCIECH FRANCISZEK KOSMAŁA
reprezentant
RAFAŁ SZYMON SZUMERA
Wspólnik
2008-09-25
2010-03-24
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000,00 ZŁ.
JERZY LUCJAN KOCHAŃSKI
Wspólnik
2008-09-25
2016-10-26
125 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 125.000,00 ZŁ
GRZEGORZ WOJCIECH CICHOŃ
Wspólnik
2008-09-25
2016-10-26
125 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 125.000,00 ZŁ
GRZEGORZ STANISŁAW KORDYS
Wspólnik
2008-09-25
2009-10-05
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000,00 ZŁ.
PRZEMYSŁAW ALEKSANDER FORREITER
Wspólnik
2009-10-05
2011-06-15
75 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 75.000,00 ZŁ
MARIUSZ JACEK FLORCZYK
Wspólnik
2011-06-15
2021-03-24
250 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 250.000,00ZŁ
WOJCIECH FRANCISZEK KOSMAŁA
Wspólnik
2011-06-15
2021-03-24
250 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 250.000,00ZŁ
GRZEGORZ WOJCIECH CICHOŃ
Prokurent
2010-11-24
2015-01-13
PROKURA SAMOISTNA
MACIEJ DRYGAŁA
Prokurent
2015-01-13
2021-03-24
SAMOISTNA
MARIUSZ JACEK FLORCZYK
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
inne
UDZIAŁOWIEC
WOJCIECH FRANCISZEK KOSMAŁA
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
inne
UDZIAŁOWIEC
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z JEDNEGO LUB DWÓCH CZŁONKÓW DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z TRZECH LUB WIĘCEJ OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
GRZEGORZ WOJCIECH CICHOŃ
WICEPREZES ZARZĄDU
2011-06-15
2013-06-18
WOJCIECH KOSMAŁA
WICEPREZES ZARZĄDU
2015-01-13
2021-03-24
GRZEGORZ STANISŁAW KORDYS
CZŁONEK ZARZĄDU
2008-09-25
2009-10-05
RAFAŁ SZYMON SZUMERA
CZŁONEK ZARZĄDU
2008-09-25
2010-03-24
JERZY LUCJAN KOCHAŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2008-09-25
2015-01-13
GRZEGORZ WOJCIECH CICHOŃ
WICEPREZES ZARZĄDU
2008-09-25
2010-11-24
PRZEMYSŁAW ALEKSANDER FORREITER
CZŁONEK ZARZĄDU
2010-11-24
2011-06-15
2008-09-25
2016-10-26
PIŁSUDSKIEGO, 10, DĄBROWA GÓRNICZA, 41-300, DĄBROWA GÓRNICZA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie