KRS 0000314327
NIP9930568395
REGON12075306300000
Nazwa"MTM GROUP" SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwa"MTM GROUP" SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data rejestracji 06 paź 2008 (16 lat temu) 06 paź 2008
Data usunięcia 09 paź 2019 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres PLAC KUPIECKI, 2, BRZESKO, 32-800, BRZESKO, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 1050000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 9930568395
data rejestracji 03 wrz 2008
status Czynny
06193018392650061721070001
BPSSA Oddział w Tarnowie
ul. Tadeusza Kościuszki 53 30-114 Kraków POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMIPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#6831Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI #4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH #4312Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ #4619Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU #7311Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH #7711Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK #4520Z DIAGNOSTYKA I NAPRAWA POJAZDÓW #7830Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW #8121Z NIESPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCHMARIUSZ CHMURA
reprezentant
MARIUSZ CHMURA
Beneficjent
MARIUSZ CHMURA
Prokurent
2008-10-06
2011-01-13
PROKURA SAMOISTNA
SYLWIA CHMURA
Prokurent
2011-01-13
2015-11-13
PROKURA SAMOISTNA
TOMASZ HUDY
Prokurent
2008-10-06
2011-01-13
PROKURA SAMOISTNA
MARIUSZ RYCZEK
Wspólnik
2008-10-06
2011-01-13
340 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 170.000,00 ZŁOTYCH
MARIUSZ CHMURA
Wspólnik
2008-10-06
2019-10-09
2099 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1049500,00 ZŁOTYCH
TOMASZ HUDY
Wspólnik
2008-10-06
2011-01-13
340 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 170.000,00 ZŁOTYCH
MARIUSZ CHMURA
Beneficjent
wspólnik spółki jawnej
inne
PRAWO DO ZYSKU I GŁOSU DO WYSOKOŚCI WNIESIONYCH UDZIAŁÓW
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI SĄ UPOWAŻNIENI: PRZY ZARZĄDZIE WIELOOSOBOWYM KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU - JEDNOOSOBOWO, PRZY ZOBOWIĄZANIACH NIEPRZEKRACZAJĄCYCH 100.000,00 ZŁOTYCH, DWUOSOBOWO TJ. DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU, JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU WRAZ Z PROKURENTEM PRZY ZOBOWIĄZANIACH PRZEKRACZAJĄCYCH 100.000,00 ZŁOTYCH. W PRZYPADKU ZARZADU JEDNOOSOBOWEGO REPREZENTACJA SPÓŁKI JEST JEDNOOSOBOWA.
MARIUSZ RYCZEK
PREZES ZARZĄDU
2008-10-06
2011-01-13
MARIUSZ CHMURA
PREZES ZARZĄD
2011-01-13
2019-10-09
2008-10-06
2011-01-13
MOŚCICKIEGO, 58, TARNÓW, 33-100, TARNÓW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie