KRS 0000314160
NIP7611523831
REGON14152173500000
NazwaDROBOS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaDROBOS
Data rejestracji 24 wrz 2008 (16 lat temu) 24 wrz 2008
Data usunięcia 30 kwi 2014 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres 19, GRABÓWKO, 06-408, KRASNE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (17)
#0162Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA CHÓW I HODOWLĘ ZWIERZĄT GOSPODARSKICH #1012Z PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE MIĘSA Z DROBIU #1013Z PRODUKCJA WYROBÓW Z MIĘSA, WŁĄCZAJĄC WYROBY Z MIĘSA DROBIOWEGO #1091Z PRODUKCJA GOTOWEJ PASZY DLA ZWIERZĄT GOSPODARSKICH #4611Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PŁODÓW ROLNYCH, ŻYWYCH ZWIERZĄT, SUROWCÓW DLA PRZEMYSŁU TEKSTYLNEGO I PÓŁPRODUKTÓW #4621Z SPRZEDAŻ HURTOWA ZBOŻA, NIEPRZETWORZONEGO TYTONIU, NASION I PASZ DLA ZWIERZĄT #4623Z SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWYCH ZWIERZĄT #4632Z SPRZEDAŻ HURTOWA MIĘSA I WYROBÓW Z MIĘSA #4646Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH I MEDYCZNYCH #4661Z SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH ORAZ DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA #4671Z SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW I PRODUKTÓW POCHODNYCH #4675Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH #4722Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MIĘSA I WYROBÓW Z MIĘSA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW #7500Z DZIAŁALNOŚĆ WETERYNARYJNA #7712Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI #7731Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCHTADEUSZ OLENDER
Wspólnik
2008-09-24
2014-04-30
5 /PIĘĆ/ UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.000 ZŁ.
PRZEMYSŁAW OLENDER
Wspólnik
2008-09-24
2014-04-30
10 UDZIAŁÓW - ŁĄCZNIE 10.000 /DZIESIĘĆ TYSIĘCY/ ZŁOTYCH.
DARIUSZ GOGOLEWSKI
Wspólnik
2008-09-24
2014-04-30
10 UDZIAŁÓW - ŁĄCZNIE 10.000 /DZIESIĘĆ TYSIĘCY/ ZŁOTYCH.
ANDRZEJ DARIUSZ NAŁĘCZ
Wspólnik
2008-09-24
2014-04-30
8 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 8.000 ZŁ.
JAN GOGOLEWSKI
Wspólnik
2008-09-24
2014-04-30
10 UDZIAŁÓW - ŁĄCZNIE 10.000 /DZIESIĘĆ TYSIĘCY/ ZŁOTYCH.
KAMIL OLENDER
Wspólnik
2011-11-18
2014-04-30
5 /PIĘĆ/ UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.000 ZŁ.
JAN GOGOLEWSKI
Likwidator
2013-01-14
2014-04-30
TADEUSZ OLENDER
Likwidator
2013-01-14
2013-10-01
ANDRZEJ DARIUSZ NAŁĘCZ
Likwidator
2013-01-14
2014-04-30
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
JAN GOGOLEWSKI
PREZES ZARZĄDU
2008-09-24
2013-01-14
TADEUSZ OLENDER
VICE-PREZES ZARZĄDU
2008-09-24
2013-01-14
ANDRZEJ DARIUSZ NAŁĘCZ
VICE-PREZES ZARZĄDU
2008-09-24
2013-01-14
2008-09-24
2013-01-14
DROBOS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie