KRS 0000314080
NIP7773078031
REGON30094329300000
NazwaOS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaOS POLSKA
Data rejestracji 25 wrz 2008 (16 lat temu) 25 wrz 2008
Data usunięcia 15 lip 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres NEKIELSKA, 11G, PSARY MAŁE, 62-300, WRZEŚNIA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 7773078031
data rejestracji 30 wrz 2008
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 29 lut 2020
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#2229Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#0162Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA CHÓW I HODOWLĘ ZWIERZĄT GOSPODARSKICH #1091Z PRODUKCJA GOTOWEJ PASZY DLA ZWIERZĄT GOSPODARSKICH #1092Z PRODUKCJA GOTOWEJ KARMY DLA ZWIERZĄT DOMOWYCH #2219Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW GUMOWYCH POZOSTAŁYCH #4690Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA #4711Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH #4719Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4799Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI #7219Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCHBRIAN BOLTON
Beneficjent
1960-05-20
BRIAN BOLTON
reprezentant
1960-05-20
OS ID AS
Wspólnik
2008-09-25
2022-07-15
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000,- ZŁ.
PAWEŁ CISOWSKI
Likwidator
2019-12-09
2022-07-15
MICHAŁ KUBIATOWICZ
Prokurent
2019-05-17
2019-12-09
PROKURENT MICHAŁ KUBIATOWICZ JEST UPRAWNIONY DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH, JAKIE SĄ ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM PRZEDSIĘBIORSTWA ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM PAWŁEM CISOWSKIM ALBO CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁKI
ARTUR RYSZARD FLANC
Prokurent
2019-05-17
2019-12-09
PROKURENT ARTUR RYSZARD FLANC JEST UPRAWNIONY DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH, JAKIE SĄ ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM PRZEDSIĘBIORSTWA ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM PAWŁEM CISOWSKIM ALBO CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁKI
PAWEŁ CISOWSKI
Prokurent
2019-05-17
2019-12-09
PROKURENT PAWEŁ CISOWSKI JEST UPRAWNIONY DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH, JAKIE SĄ ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM PRZEDSIĘBIORSTWA ŁĄCZNIE Z INNYM PROKURENTEM ALBO CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁKI
BRIAN BOLTON
Beneficjent
OSOBA FIZYCZNA ZAJMUJĄCA WYŻSZE STANOWISKO W SPÓŁCE
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE
WENCHE WIKAN LIGARD
PREZES ZARZĄDU
2008-09-25
2019-05-17
CHARLES NORMAN SHEPPY
PREZES ZARZĄDU
2019-05-17
2019-12-09
KEVIN DAVID PARKER
CZŁONEK ZARZĄDU
2019-05-17
2019-12-09
2008-09-25
2019-12-09
OS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2008-09-25
2014-09-12
RZEMIEŚLNICZA, 10, SWARZĘDZ, 62-020, SWARZĘDZ, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie