KRS 0000313643
NIP9512263782
REGON14154348700000
NazwaNO LIMIT ADVENTURES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaNO LIMIT ADVENTURES
Data rejestracji 19 wrz 2008 (16 lat temu) 19 wrz 2008
Data usunięcia 24 maj 2019 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres SARMACKA, 17, WARSZAWA, 02-792, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#7911 DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW I POŚREDNIKÓW TURYSTYCZNYCH #7911A DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW TURYSTYCZNYCH #7911B DZIAŁALNOŚĆ POŚREDNIKÓW TURYSTYCZNYCH #9311Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW SPORTOWYCH #7912Z DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI #7990A DZIAŁALNOŚĆ PILOTÓW WYCIECZEK I PRZEWODNIKÓW TURYSTYCZNYCH #7990B DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INFORMACJI TURYSTYCZNEJ #7990C POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE REZERWACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #9319Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE SPORTEMKONRAD PIOTR BOROWIECKI
Wspólnik
2008-09-19
2019-05-24
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25.000,00 ZŁ
MAŁGORZATA SYLWIA PĘCIŃSKA
Wspólnik
2008-09-19
2019-05-24
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25.000,00 ZŁ
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ: - PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE, - CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
KONRAD PIOTR BOROWIECKI
PREZES ZARZĄDU
2008-09-19
2019-05-24
2008-09-19
2019-05-24
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2008-09-19
2019-05-24
NO LIMIT ADVENTURES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2008-09-19
2019-05-24
SARMACKA, 17, WARSZAWA, 02-792, WARSZAWA, POLSKA
2008-09-19
2019-05-24
7911 - DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW I POŚREDNIKÓW TURYSTYCZNYCH
2008-09-19
2019-05-24
7911A - DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW TURYSTYCZNYCH
2008-09-19
2019-05-24
7911B - DZIAŁALNOŚĆ POŚREDNIKÓW TURYSTYCZNYCH
2008-09-19
2019-05-24
9311Z - DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW SPORTOWYCH
2008-09-19
2019-05-24
7912Z - DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI
2008-09-19
2019-05-24
7990A - DZIAŁALNOŚĆ PILOTÓW WYCIECZEK I PRZEWODNIKÓW TURYSTYCZNYCH
2008-09-19
2019-05-24
7990B - DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INFORMACJI TURYSTYCZNEJ
2008-09-19
2019-05-24
7990C - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE REZERWACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
2008-09-19
2019-05-24
9319Z - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE SPORTEM
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie