KRS 0000313622
NIP5252435800
REGON14157505600000
Nazwa"ALBERT LUMBERJACKER" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaALBERT LUMBERJACKER
Data rejestracji 22 wrz 2008 (16 lat temu) 22 wrz 2008
Data usunięcia 30 paź 2015 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres MICKIEWICZA, 34/36, WARSZAWA, 01-616, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#7311Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#58 PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ W ZAKRESIE WYDAWNICTW #59 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO, PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH, NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH #62 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA #631 PRZEŁADUNEK, MAGAZYNOWANIE, I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #639 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI #702 WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #731 PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH #732 BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #74 POZOSTAŁE USŁUGI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJMARCIN KAMIL TWORUS
Wspólnik
2008-09-22
2015-10-30
25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 12.500,00 ZŁOTYCH
EWA MARIA DUDA MACIEJEWSKA
Wspólnik
2009-03-20
2015-10-30
25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 12.500,00 ZŁOTYCH
WACŁAW PAWEŁ SZYMICZEK
Wspólnik
2009-03-20
2015-10-30
25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 12.500,00 ZŁOTYCH
GRAŻYNA MARIA SKARŻYŃSKA
Wspólnik
2009-03-20
2015-10-30
25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 12.500,00 ZŁOTYCH
MARCIN KAMIL TWORUS
Likwidator
2015-02-26
2015-10-30
EWA MARIA DUDA MACIEJEWSKA
Likwidator
2015-02-26
2015-10-30
WACŁAW PAWEŁ SZYMICZEK
Likwidator
2015-02-26
2015-10-30
GRAŻYNA MARIA SKARŻYŃSKA
Likwidator
2015-02-26
2015-10-30
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
MARCIN KAMIL TWORUS
PREZES ZARZĄDU
2008-09-22
2009-03-20
MARCIN KAMIL TWORUS
CZŁONEK ZARZĄDU
2009-03-20
2015-02-26
WACŁAW PAWEŁ SZYMICZEK
CZŁONEK ZARZĄDU
2009-03-20
2015-02-26
GRAŻYNA MARIA SKARŻYŃSKA
PREZES ZARZĄDU
2009-03-20
2015-02-26
EWA MARIA DUDA MACIEJEWSKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2009-03-20
2015-02-26
2008-09-22
2015-02-26
"ALBERT LUMBERJACKER" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie