KRS 0000313498
NIP6342617184
REGON24048573800000
NazwaFUTSAL CLUB NOVA KATOWICE
Krótka nazwaFUTSAL CLUB NOVA KATOWICE
Data rejestracji 11 wrz 2008 (16 lat temu) 11 wrz 2008
Data usunięcia 19 sty 2024 Invalid date
Forma prawnaSTOWARZYSZENIE
Adres 11 LISTOPADA, 11, KATOWICE, 40-387, KATOWICE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (12)
#463 SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH #464 SPRZEDAŻ HURTOWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO I OSOBISTEGO #4690Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA #471 SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #476 SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW ZWIĄZANYCH Z KULTURĄ I REKREACJĄ PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #477 SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #479 SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI #56 USŁUGI GASTRONOMICZNE #5819Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA #731 PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH #77 WYNAJEM I DZIERŻAWA #93 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWADANUTA PANUŚ
Członek Organu Nadzoru
2008-09-11
2024-01-19
MARIA PRZYBYŁEK
Członek Organu Nadzoru
2008-09-11
2024-01-19
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE
ŁUKASZ CIERPIOŁ
CZŁONEK ZARZĄDU
2008-09-11
2009-09-07
PRZEMYSŁAW JANIUREK
CZŁONEK ZARZĄDU
2008-09-11
2009-09-07
ROMAN SOWIŃSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2009-09-07
2009-11-30
GRZEGORZ FILIPCZYK
CZŁONEK ZARZĄDU
2009-09-07
2009-11-30
ADAM KACZYŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2008-09-11
2024-01-19
2008-09-11
2009-09-07
KLUB SPORTOWY "JANGO KATOWICE"
2008-09-11
2008-12-09
MIKOŁOWSKA, 72, KATOWICE, 40-065, KATOWICE, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie