KRS 0000313455
NIP7272734375
REGON10057841100000
Nazwa"BIKEMIA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaBIKEMIA
Data rejestracji 17 wrz 2008 (16 lat temu) 17 wrz 2008
Data usunięcia 16 lip 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres WYDAWNICZA, 1/3, ŁÓDŹ, 92-333, ŁÓDŹ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 1650000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 7272734375
data rejestracji 01 sty 2009
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 16 lip 2021
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4764Z SPRZEDAŻ DETALICZNA SPRZĘTU SPORTOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (7)
#4719Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #3317Z NAPRAWA I KONSERWACJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU TRANSPORTOWEGO #3319Z NAPRAWA I KONSERWACJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA DOT. WYŁĄCZNIE: - NAPRAWY WYROBÓW Z BREZENTU ORAZ TOREB DO PRZECHOWYWANIA NAWOZÓW I INNYCH CHEMIKALIÓW #4791Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET #7721Z WYPOŻYCZANIE I DZIERŻAWA SPRZĘTU REKREACYJNEGO I SPORTOWEGO #4619Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU #6619Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCHJOANNA ZASADA JAKUBOWSKA
Wspólnik
2008-09-17
2020-05-26
5 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.000,00 ZŁOTYCH
BARTOSZ WIKTOR JAKUBOWSKI
Wspólnik
2008-09-17
2020-05-26
40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 40.000,00 ZŁOTYCH
JAN FELIKS ZASADA
Wspólnik
2008-09-17
2020-05-26
5 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.000,00 ZŁOTYCH
Wspólnik
2013-07-04
2021-07-16
1 650 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1 650 000 ZŁOTYCH
73103309000000
JAN FELIKS ZASADA
Beneficjent
JOANNA ZASADA-JAKUBOWSKA
Beneficjent
BARTOSZ WIKTOR JAKUBOWSKI
reprezentant
JAN FELIKS ZASADA
Beneficjent
POSIADANIE 5,33% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE, KTÓRA POSIADA 100% UDZIAŁÓW W FIRMIE ZGŁASZANEJ
JOANNA ZASADA-JAKUBOWSKA
Beneficjent
POSIADANIE 94,6% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE, KTORA POSIADA 100% UDZIAŁÓW W FIRMIE ZGŁASZANEJ
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI ORAZ PODPISYWANIA UMÓW I ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST JEDNOOSOBOWO KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU GDY WARTOŚĆ ZOBOWIĄZANIA NIE PRZEKROCZY RÓWNOWARTOŚCI 50% WARTOŚCI KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO SPÓŁKI, POWYŻEJ TEJ KWOTY WYMAGANE JEST DZIAŁANIE ŁĄCZNE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
JAN FELIKS ZASADA
WICEPREZES ZARZĄDU
2008-09-17
2021-07-16
BARTOSZ WIKTOR JAKUBOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2008-09-17
2021-07-16
JOANNA ZASADA JAKUBOWSKA
WICEPREZES ZARZĄDU
2008-09-17
2021-07-16
2008-09-17
2009-04-02
ŁYŻWIARSKA, 88, ŁÓDŹ, 94-124, ŁÓDŹ, POLSKA
2009-04-02
2013-07-04
MORSKIE OKO, 19, ŁÓDŹ, 92-107, ŁÓDŹ, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie