KRS 0000313313
NIP6762389324
REGON12082394100000
NazwaELBAS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaELBAS
Data rejestracji 01 paź 2008 (16 lat temu) 01 paź 2008
Data usunięcia 16 wrz 2020 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres OS. PRZY ARCE, 11, KRAKÓW, 31-845, KRAKÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 75000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (18)
#3230Z PRODUKCJA SPRZĘTU SPORTOWEGO #3299Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #1411Z WYDOBYWANIE KAMIENIA DLA POTRZEB BUDOWNICTWA #1412Z PRODUKCJA ODZIEŻY ROBOCZEJ #1413Z PRODUKCJA POZOSTAŁEJ ODZIEŻY WIERZCHNIEJ #1419Z PRODUKCJA POZOSTAŁEJ ODZIEŻY I DODATKÓW DO ODZIEŻY #4753Z SPRZEDAŻ DETALICZNA DYWANÓW, CHODNIKÓW I INNYCH POKRYĆ PODŁOGOWYCH ORAZ POKRYĆ ŚCIENNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4764Z SPRZEDAŻ DETALICZNA SPRZĘTU SPORTOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #7721Z WYPOŻYCZANIE I DZIERŻAWA SPRZĘTU REKREACYJNEGO I SPORTOWEGO #8551Z POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI SPORTOWEJ ORAZ ZAJĘĆ SPORTOWYCH I REKREACYJNYCH #9311Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW SPORTOWYCH #9312Z DZIAŁALNOŚĆ KLUBÓW SPORTOWYCH #9313Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW SŁUŻĄCYCH POPRAWIE KONDYCJI FIZYCZNEJ #9319Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE SPORTEM #9604Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z POPRAWĄ KONDYCJI FIZYCZNEJ #4675Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH #4619Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJUPIOTR JAN WYRWA
Prokurent
2008-10-01
2009-06-30
PROKURA SAMOISTNA
MAREK JERZY DZIOBAK
Prokurent
2008-10-01
2009-06-30
PROKURA SAMOISTNA
JAROSŁAW WÓJCIK
Prokurent
2009-06-30
2010-04-23
PROKURA SAMOISTNA
JAROSŁAW WÓJCIK
Likwidator
2017-07-27
2020-09-16
MAREK JERZY DZIOBAK
Wspólnik
2008-10-01
2009-06-30
50 UDZIAŁÓW O WARTOŚCI 25000 PLN
MIROSŁAW PAWEŁ STAWIARZ
Wspólnik
2008-10-01
2020-09-16
50 UDZIAŁÓW O WARTOŚCI 25000 PLN
ANDRZEJ ANTONI WOŹNY
Wspólnik
2008-10-01
2009-06-30
50 UDZIAŁÓW O WARTOŚCI 25000 PLN
JAROSŁAW WÓJCIK
Wspólnik
2009-06-30
2020-09-16
50 UDZIAŁÓW O WARTOŚCI ŁĄCZNEJ 25.000 ZŁ
JACEK STAWIARZ
Wspólnik
2009-06-30
2020-09-16
50 UDZIAŁÓW O WARTOŚCI ŁĄCZNEJ 25.000 ZŁ
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ WIĘCEJ NIŻ Z JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. W PRZYPADKU JEDNOOSOBOWEGO ZARZĄDU DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU
MIROSŁAW PAWEŁ STAWIARZ
PREZES
2008-10-01
2010-04-23
JAROSŁAW WÓJCIK
PREZES ZARZĄDU
2010-04-23
2017-07-27
2008-10-01
2017-07-27
ELBAS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2008-10-01
2015-03-27
GROTA ROWECKIEGO, 37B, KRAKÓW, 30-348, KRAKÓW, POLSKA
2015-03-27
2017-07-27
NAD SUDOŁEM, 6A, KRAKÓW, 31-228, KRAKÓW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie