KRS 0000313289
NIP9581599568
REGON22066194900000
Nazwa"AUTO LOGISTIK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaAUTO LOGISTIK
Data rejestracji 17 wrz 2008 (16 lat temu) 17 wrz 2008
Data usunięcia 25 sty 2018 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres CHWARZNIEŃSKA, 91, GDYNIA, 81-602, GDYNIA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (47)
#0240Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z LEŚNICTWEM #433 WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH #45 BUDOWNICTWO #4618Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY POZOSTAŁYCH OKREŚLONYCH TOWARÓW #4619Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU #472 SPRZEDAŻ DETALICZNA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4721Z SPRZEDAŻ DETALICZNA OWOCÓW I WARZYW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #475 SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #476 SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW ZWIĄZANYCH Z KULTURĄ I REKREACJĄ PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #477 SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #478 SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA NA STRAGANACH I TARGOWISKACH #479 SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI #4932Z DZIAŁALNOŚĆ TAKSÓWEK OSOBOWYCH #4939Z POZOSTAŁY TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANY #494 TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW ORAZ DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZEPROWADZKAMI #5210 MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #5221Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY #5222 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT WODNY #5224 PRZEŁADUNEK TOWARÓW #5229 POZOSTAŁA DZIAŁANOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT #5320Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ POCZTOWA I KURIERSKA #55 HOTELE I RESTAURACJE #56 USŁUGI GASTRONOMICZNE #62 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA #6391Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI INFORMACYJNYCH #6419Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE #6420Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH #6430Z DZIAŁALNOŚĆ TRUSTÓW, FUNDUSZÓW I PODOBNYCH INSTYTUCJI FINANSOWYCH #649 POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #66 UBEZPIECZENIA ORAZ FUNDUSZE EMERYTALNO-RENTOWE, BEZ GWARANTOWANEJ PRAWNIE OPIEKI SPOŁECZNEJ #6920Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE #702 WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7320Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #7430Z BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #7490Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #77 WYNAJEM I DZIERŻAWA #7990C POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE REZERWACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #80 EDUKACJA #821 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCĄ #8230Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW #8292Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PAKOWANIEM #8299Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #8560Z KREOWANIE I WSPIERANIE PROGRAMÓW INFORMACYJNYCH I EDUKACYJNYCH, PROPAGUJĄCYCH W RÓŻNYCH KRĘGACH SPOŁECZNYCH IDEĘ WSPARCIA RODZIN, KTÓRYCH CZŁONKOWIE WYKAZUJĄ ZABURZENIA PSYCHICZNE, PSYCHOLOGICZNE I NEUROLOGICZNE O RÓŻNYM PODŁOŻU, ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM MIESZKAŃCÓW OŚRODKÓW WIEJSKICH. #9101B DZIAŁALNOŚĆ ARCHIWÓW #93 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA #952 NAPRAWA I KONSERWACJA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #9609Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANAROLAND MARIE PIERRE CLOUZOT
Wspólnik
2008-09-17
2018-01-25
500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000,00 ZŁ
HENRI HUBERT DUPON
Wspólnik
2008-10-13
2009-03-02
225 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 22.500,00 ZŁ
FABRICE PHILIPPE FAUVEAU
Wspólnik
2008-10-13
2009-03-02
225 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 22.500,00 ZŁ
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE ALBO PROKURENT WRAZ Z JEDNYM Z CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE.
ROLAND MARIE PIERRE CLOUZOT
CZŁONEK ZARZĄDU SPÓŁKI
2008-09-17
2008-10-13
ROLAND MARIE PIERRE CLOUZOT
VICE PREZES ZARZĄDU
2008-10-13
2009-03-02
ROLAND MARIE PIERRE CLOUZOT
PREZES ZARZĄDU
2009-03-02
2018-01-25
HENRI HUBERT DUPON
PREZES ZARZĄDU
2008-10-13
2009-03-02
2008-09-17
2008-10-13
CHWARZNIEŃSKA, 91, GDYNIA, 81-605, GDYNIA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie