KRS 0000313193
Nazwa"GRUPA CERAMIKA I TURYSTYKA VIA SUDETICA"
Krótka nazwaGRUPA CERAMIKA I TURYSTYKA VIA SUDETICA
Data rejestracji 05 wrz 2008 (16 lat temu) 05 wrz 2008
Data usunięcia 12 gru 2013 Invalid date
Forma prawnaSTOWARZYSZENIE
Adres KOMUNY PARYSKIEJ, 34, BOLESŁAWIEC, 59 - 700, BOLESŁAWIEC, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (12)
#7912Z DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI #8230Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW #7990B DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INFORMACJI TURYSTYCZNEJ #7990C POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE REZERWACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #2341Z PRODUKCJA CERAMICZNYCH WYROBÓW STOŁOWYCH I OZDOBNYCH #5510Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA #5610A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE #5610B RUCHOME PLACÓWKI GASTRONOMICZNE #5630Z PRZYGOTOWYWANIE I PODAWANIE NAPOJÓW #1812Z POZOSTAŁE DRUKOWANIE #8552Z POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ #9001Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSTAWIANIEM PRZEDSTAWIEŃ ARTYSTYCZNYCHRAFAŁ KLIMEK
Likwidator
2009-03-27
2013-12-12
PAWEŁ APANASEWICZ
Likwidator
2009-03-27
2013-12-12
BOGUSŁAW JERZY NOWAK
Likwidator
2009-03-27
2013-12-12
GRZEGORZ JAN MATORYN
Członek Organu Nadzoru
2008-09-05
2013-12-12
MARIA JOLANTA CENTKIEWICZ
Członek Organu Nadzoru
2008-09-05
2013-12-12
ALEKSANDER HOŁOGA
Członek Organu Nadzoru
2009-03-27
2013-12-12
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD STOWARZYSZENIA
Sposób reprezentacji1.DLA WAŻNOŚCI OŚWIADCZENIA WOLI, JAK RÓWNIEŻ WSZELKICH PISM W PRZEDMIOCIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH NIE PRZEKRACZAJĄCYCH KWOTY 1500 ZŁOTYCH (SŁOWNIE: JEDEN TYSIĄC PIĘĆSET ZŁOTYCH) WYMAGANY JEST PODPIS JEDNEGO Z CZŁONKÓW ZARZĄDU; 2.DLA WAŻNOŚCI OŚWIADCZENIA WOLI, JAK RÓWNIEŻ WSZELKICH PISM W PRZEDMIOCIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH PRZEKRACZAJĄCYCH KWOTĘ 1500 ZŁOTYCH (SŁOWNIE: JEDEN TYSIĄC PIĘĆSET ZŁOTYCH) WYMAGANE SĄ PODPISY DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU; 3.DLA WAŻNOŚCI INNYCH PISM I DOKUMENTÓW WYMAGANY JEST PODPIS CZŁONKA ZARZĄDU.
JAROSŁAW FINK
WICEPREZES ZARZĄDU
2008-09-05
2009-03-27
JAROSŁAW RUTYNA
CZŁONEK ZARZĄDU
2008-09-05
2009-03-27
ROBERT KAZIMIERZ ZAWADZKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2008-09-05
2009-03-27
PAWEŁ JÓZEF ZWIERZ
PREZES ZARZĄDU
2008-09-05
2009-03-27
2008-09-05
2009-03-27
"GRUPA CERAMIKA I TURYSTYKA VIA SUDETICA"
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie