KRS 0000312585
NazwaSPB SPÓŁKA AKCYJNA UPROSZCZONA ODDZIAŁ W POLSCE W LIKWIDACJI
Krótka nazwaSPB SPÓŁKA AKCYJNA UPROSZCZONA ODDZIAŁ W POLSCE
Nazwa obcaSPB, SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE
Data rejestracji 01 wrz 2008 (16 lat temu) 01 wrz 2008
Data usunięcia 31 sie 2015 Invalid date
Forma prawnaODDZIAŁ ZAGRANICZNEGO PRZEDSIĘBIORCY
Adres AL. JANA PAWŁA II,ATRIUM INTERNATIONAL, 23, WARSZAWA, 00-854, WARSZAWA, POLSKA
Siedziba i adres zakładu głównego przedsiębiorcy zagranicznego QUAI COLBERT, 71, LE HAVRE, 76095, LE HAVRE, FRANCJA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (6)
#6622Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW I BROKERÓW UBEZPIECZENIOWYCH #6621Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OCENĄ RYZYKA I SZACOWANIEM STRAT #6629Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA UBEZPIECZENIA I FUNDUSZE EMERYTALNE #7300Z REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #7021Z STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA #6399Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANAGRZEGORZ GREGORCZYK
Przedstawiciel przedsiębiorcy zagranicznego w oddziale
2008-09-01
2014-02-24
GRZEGORZ GREGORCZYK
Likwidator
2014-02-24
2015-08-31
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiPREZES ZARZĄDU REPREZENTUJE SPÓŁKĘ W JEJ STOSUNKACH Z OSOBAMI TRZECIMI. RADA NADZORCZA MOŻE PRZYZNAĆ TAKIE SAME UPRAWNIENIA DO REPREZENTACJI JEDNEMU LUB KILKU CZŁONKOM ZARZĄDU, KTÓRZY OTRZYMUJĄ WTEDY TYTUŁ DYREKTORA GENERALNEGO. WSZELKIE ZOBOWIĄZANIA PODEJMOWANE W IMIENIU SPÓŁKI WOBEC OSÓB TRZECICH SĄ WAŻNIE PODEJMOWANE PRZEZ PREZESA ZARZĄDU LUB INNEGO CZŁONKA ZARZĄDU, KTÓRY OTRZYMAŁ OD RADY NADZORCZEJ TYTUŁ DYREKTORA GENERALNEGO. PREZESA ZARZĄDU (OSOBĘ PRAWNĄ) REPREZENTUJE JEAN-MARIE GUIAN.
JEAN-MARIE HUGUES GUIAN
PREZES ZARZĄDU
2008-09-01
2014-02-24
1965-03-05
HUBERT MARIE MICHEL PHILIPPE DU MESNIL DU BUISSON
CZŁONEK ZARZĄDU
2008-09-01
2014-02-24
EMMANUEL FRANCOIS DENIS GUIAN
CZŁONEK ZARZĄDU
2008-09-01
2014-02-24
DOMINIQUE JEAN PIERRE HERVIEU
CZŁONEK ZARZĄDU
2008-09-01
2014-02-24
FRANCOIS COMMUNE
CZŁONEK ZARZĄDU
2008-09-01
2015-08-31
JEAN-MARIE GUIAN MANAGEMENT SL
PREZES ZARZĄDU
2014-02-24
2015-08-31
LAURENT COURTIN
CZŁONEK ZARZĄDU
2014-02-24
2015-08-31
2008-09-01
2008-10-20
SPB ODDZIAŁ W POLSCE
2008-10-20
2014-02-24
SPB SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ W POLSCE
2008-09-01
2014-02-24
SPB, SPÓŁKA AKCYJNA
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie