KRS 0000312519
NIP5272583389
REGON14154829500000
NazwaTOUR PLANET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaTOUR PLANET
Data rejestracji 29 sie 2008 (16 lat temu) 29 sie 2008
Data usunięcia 17 gru 2013 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres GÓRCZEWSKA, 124, WARSZAWA, 01-460, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (15)
#46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI #47 PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU #56 USŁUGI GASTRONOMICZNE #59 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO, PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH, NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH #63 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT; DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TURYSTYKĄ #70 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM #72 INFORMATYKA #73 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #74 POZOSTAŁE USŁUGI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ #7500Z DZIAŁALNOŚĆ WETERYNARYJNA #79 DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI, POŚREDNIKÓW I AGENTÓW TURYSTYCZNYCH ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE REZERWACJI I DZIAŁALNOŚCI Z NIĄ ZWIĄZANE #855 POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI #82 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ #900 ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW ORAZ WYWÓZ ODPADÓW, USŁUGI SANITARNE I POKREWNE #93 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWAWspólnik
2008-08-29
2013-12-17
1.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000,00 ZŁOTYCH
14143145200000
KAMIL RYSZARD JUWA
Prokurent
2008-08-29
2009-05-08
PROKURA SAMODZIELNA
MARCIN GRZEGORZ KRAMEK
Likwidator
2012-10-04
2013-12-17
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU POWOŁANIA DO ZARZĄDU TRZECH CZŁONKÓW, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU POWOŁANEGO W SKŁADZIE MNIEJSZYM NIŻ TRZECH CZŁONKÓW SPÓŁKĘ REPREZENTUJE JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
MARCIN GRZEGORZ KRAMEK
CZŁONEK ZARZĄDU-PREZES
2008-08-29
2012-10-04
KAMIL RYSZARD JUWA
CZŁONEK ZARZĄDU
2009-05-08
2010-05-28
TOMASZ ZYGMUNT REGULSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2010-05-28
2012-05-08
2008-08-29
2011-11-02
TOUR PLANET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2011-11-02
2012-05-08
QPLANET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2008-08-29
2008-10-13
JANA OLBRACHTA, 29, WARSZAWA, 01-102, WARSZAWA, POLSKA
2008-10-13
2009-12-31
MSZAŃSKA, 33, WARSZAWA, 04-847, WARSZAWA, POLSKA
2009-12-31
2011-08-12
SCHULZA BRUNONA, 14, WARSZAWA, 01-682, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie