KRS 0000312504
NIP5213501119
REGON14155718200000
NazwaFUNDACJA UNLIMITED CAREER
Krótka nazwaUNLIMITED CAREER
Data rejestracji 28 sie 2008 (16 lat temu) 28 sie 2008
Data usunięcia 15 mar 2012 15 mar 2012
Forma prawnaFUNDACJA
Adres KMICICA, 1, WARSZAWA, 02-728, WARSZAWA 121, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (17)
#3240Z PRODUKCJA GIER I ZABAWEK #4765Z SPRZEDAŻ DETALICZNA GIER I ZABAWEK PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4789Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH WYROBÓW PROWADZONA NA STRAGANACH I TARGOWISKACH #9329Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA I REKREACYJNA #9200Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z GRAMI LOSOWYMI I ZAKŁADAMI WZAJEMNYMI #4761Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KSIĄŻEK PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4762Z SPRZEDAŻ DETALICZNA GAZET I ARTYKUŁÓW PIŚMIENNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4649Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO #5920Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH #4763Z SPRZEDAŻ DETALICZNA NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I AUDIOWIZUALNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #1419Z PRODUKCJA POZOSTAŁEJ ODZIEŻY I DODATKÓW DO ODZIEŻY #1729Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z PAPIERU I TEKTURY #5811Z WYDAWANIE KSIĄŻEK #1723Z PRODUKCJA ARTYKUŁÓW PIŚMIENNYCH #4778Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH NOWYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4791Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEKALEKSANDER JAN SABUDA
Likwidator
2011-08-22
2012-03-15
JOANNA MAŁGORZATA ORŁOWSKA
Likwidator
2011-08-22
2012-03-15
ADAM MAREK SUCHODOLSKI
Członek Organu Nadzoru
2008-08-28
2012-03-15
MARCIN TOMASZ STEMPKOWICZ
Członek Organu Nadzoru
2008-08-28
2012-03-15
PAWEŁ RADOSŁAW BAŃKA
Członek Organu Nadzoru
2008-08-28
2012-03-15
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO REPREZENTOWANIA FUNDACJI TZN. SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI WE WSZYSTKICH SPRAWACH, W TYM MAJĄTKOWYCH, ZAWIERANIA UMÓW I UDZIELANIA PEŁNOMOCNICTW UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.
ALEKSANDER JAN SABUDA
PREZES ZARZĄDU
2008-08-28
2011-08-22
PRZEMYSŁAW EDMUND WALTER
CZŁONEK ZARZĄDU
2008-08-28
2011-08-22
JOANNA MAŁGORZATA ORŁOWSKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2008-08-28
2011-08-22
2008-08-28
2011-08-22
"FUNDACJA UNLIMITED CAREER"
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie