KRS 0000312498
NIP8822067804
REGON02083672800000
Nazwa"BUDREM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaBUDREM
Data rejestracji 27 sie 2008 (16 lat temu) 27 sie 2008
Data usunięcia 21 sty 2019 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres LEWAKOWSKIEGO, 31, KROSNO, 38-400, KROSNO, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (2)
#4673Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO #4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCHWspólnik
2008-08-27
2019-01-21
200 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 20.000,00 ZŁ (DWADZIEŚCIA TYSIĘCY ZŁOTYCH)
65021815800000
Wspólnik
2008-08-27
2009-10-27
300 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 30.000,00 ZŁ (TRZYDZIEŚCI TYSIĘCY ZŁOTYCH)
27783493400000
Wspólnik
2009-10-27
2019-01-21
300 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 30 000,00 ZŁ( TRZYDZIEŚCI TYSIĘCY ZŁOTYCH)
51142955500000
PRZEMYSŁAW STĘPEK
Kurator
2014-12-09
2016-03-03
JAN TARNOWSKI
Kurator
2015-03-03
2019-01-21
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacji- ZARZĄD JEDNOOSOBOWY: PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE - ZARZĄD WIELOOSOBOWY: DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURETEM
ANDRZEJ STANISŁAW STANISŁAWSKI
PREZES ZARZĄDU
2008-08-27
2009-10-27
ROBERT GĘBACZ
PREZES ZARZĄDU
2009-10-27
2013-11-15
2008-08-27
2009-10-27
WOLNOŚCI, 75, BIELAWA, 58-260, BIELAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie