KRS 0000312422
NIP6782930749
REGON35687186800000
NazwaLARMED-PAPIEŻ I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA
Krótka nazwaLARMED-PAPIEŻ I WSPÓLNICY
Data rejestracji 26 sie 2008 (16 lat temu) 26 sie 2008
Data usunięcia 06 lis 2013 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA JAWNA
Adres LWOWSKA, 17, KRAKÓW, 30-548, KRAKÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane podatkowe
NIP 6782930749
data rejestracji 28 lip 2015
status Zwolniony
12193012202610061749540001
BPSSA II Oddział w Krakowie
ul. Tadeusza Kościuszki 53 30-114 Kraków POLSKA
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (4)
#8621Z PRAKTYKA LEKARSKA OGÓLNA #8622Z PRAKTYKA LEKARSKA SPECJALISTYCZNA #8690A DZIAŁALNOŚĆ FIZJOTERAPEUTYCZNA #8690E POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPIEKI ZDROWOTNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANAJAN PIOTR WOŚ
Beneficjent
MARCIN RYSZRARD MOCHOCKI
Beneficjent
PIOTR WŁODZIMIERZ MORAWSKI
Beneficjent
RENATA BARBARA KOPTA
Beneficjent
PAWEŁ PIOTR PAPIEŻ
Beneficjent
PAWEŁ PIOTR PAPIEŻ
reprezentant
RENATA BARBARA KOPTA
reprezentant
PIOTR WŁODZIMIERZ MORAWSKI
reprezentant
MARCIN RYSZARD MOCHOCKI
reprezentant
JAN PIOTR WOŚ
reprezentant
RENATA BARBARA KOPTA
Wspólnik
2008-08-26
2013-11-06
MARCIN RYSZARD MOCHOCKI
Wspólnik
2008-08-26
2013-11-06
PAWEŁ PIOTR PAPIEŻ
Wspólnik
2008-08-26
2013-11-06
JAN PIOTR WOŚ
Wspólnik
2008-08-26
2013-11-06
PIOTR WŁODZIMIERZ MORAWSKI
Wspólnik
2008-08-26
2013-11-06
JAN PIOTR WOŚ
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
MARCIN RYSZRARD MOCHOCKI
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
PIOTR WŁODZIMIERZ MORAWSKI
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
RENATA BARBARA KOPTA
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
PAWEŁ PIOTR PAPIEŻ
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiKAŻDY ZE WSPÓLNIKÓW MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ JEDNOOSOBOWO ZARÓWNO W GRANICACH ZWYKŁEGO ZARZĄDU JAK I GRANICACH PRZEKRACZAJĄCYCH ZWYKŁY ZARZĄD WE WSZYSTKICH CZYNNOŚCIACH SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH SPÓŁKI.
MARCIN RYSZARD MOCHOCKI
Członek Organu Reprezentacji
2008-08-26
2013-11-06
RENATA BARBARA KOPTA
Członek Organu Reprezentacji
2008-08-26
2013-11-06
PAWEŁ PIOTR PAPIEŻ
Członek Organu Reprezentacji
2008-08-26
2013-11-06
JAN PIOTR WOŚ
Członek Organu Reprezentacji
2008-08-26
2013-11-06
PIOTR WŁODZIMIERZ MORAWSKI
Członek Organu Reprezentacji
2008-08-26
2013-11-06
2008-08-26
2010-03-12
OS.NIEPODLEGŁOŚCI, 3A, KRAKÓW, 31-861, KRAKÓW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie