KRS 0000312156
NIP1132735041
REGON14151251200000
NazwaXEVIN CONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaXEVIN CONSULTING
Data rejestracji 21 sie 2008 (16 lat temu) 21 sie 2008
Data usunięcia 17 wrz 2019 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. WAWELSKA, 14, WARSZAWA, 02-061, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 1132735041
data rejestracji 10 wrz 2008
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 28 lut 2019
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6202Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKIPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#6201Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM #6209Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH #6312Z MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #6391Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI INFORMACYJNYCH #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7320Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #7490Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #8559B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #9609Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANAKRZYSZTOF HENRYK GOLONKA
Prokurent
2009-05-04
2012-07-13
PROKURA SAMOISTNA
Wspólnik
2008-08-21
2019-09-17
1.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000,- ZŁOTYCH
14137983000000
DOMINIK ROBERT KAZNOWSKI
Wspólnik
2009-03-05
2011-11-21
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.000,00 ZŁ
JULIUSZ DOMINIK FIEDLER
Likwidator
2017-10-11
2019-09-17
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH SPÓŁKI: - W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE, - W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO WYMAGANE JEST ŁĄCZNE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONKA ZARZĄDU I PROKURENTA
MICHAŁ SEWERYN CELIŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2008-08-21
2009-03-05
MICHAŁ SEWERYN CELIŃSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2009-03-05
2010-03-25
MICHAŁ SEWERYN CELIŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2010-03-25
2011-11-21
DOMINIK ROBERT KAZNOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2009-03-05
2010-03-25
JULIUSZ DOMINIK FIEDLER
PREZES ZARZĄDU
2011-11-21
2017-10-11
2008-08-21
2017-10-11
XEVIN CONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2008-08-21
2009-05-04
RZYMSKA, 5, WARSZAWA, 03-976, WARSZAWA, POLSKA
2009-05-04
2010-03-25
MŁYNARSKA, 7, WARSZAWA, 01-205, WARSZAWA, POLSKA
2010-03-25
2013-07-24
EDWARDA JELINKA, 32, WARSZAWA, 01-646, WARSZAWA, POLSKA
2013-07-24
2015-12-11
DWORKOWA, 3, WARSZAWA, 00-784, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie