KRS 0000312101
NIP6262919931
REGON24096267000000
NazwaSEGAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaSEGAM
Data rejestracji 01 wrz 2008 (16 lat temu) 01 wrz 2008
Data usunięcia 03 kwi 2024 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres RYNEK, 21, BYTOM, 41-902, BYTOM, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 200000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4675Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#1621Z PRODUKCJA ARKUSZY FORNIROWYCH I PŁYT WYKONANYCH NA BAZIE DREWNA #1622Z PRODUKCJA GOTOWYCH PARKIETÓW PODŁOGOWYCH #1623Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW STOLARSKICH I CIESIELSKICH DLA BUDOWNICTWA #1629Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z DREWNA #4511Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH, ROBOTY ZIEMNE #4519Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI #4531Z SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI #4540Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA MOTOCYKLI, ICH NAPRAWA I KONSERWACJA ORAZ SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO NICH #7711Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEKPAWEŁ JAKUB ZIMONCZYK
Wspólnik
2008-09-01
2015-12-11
91 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 45.500,00 ZŁ
MICHAŁ HENRYK ZICHLARZ
Wspólnik
2008-09-01
2015-12-11
23 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 11.500,00 ZŁ
ZBIGNIEW RYSZARD CIEŃCIAŁA
Wspólnik
2008-09-01
2015-12-11
28 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 14.000,00 ZŁ
MARIUSZ LESŁAW ŚRUTWA
Wspólnik
2008-09-01
2012-12-31
52 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 26.000,00 ZŁ
MAREK BOBAKOWSKI
Wspólnik
2008-09-01
2012-12-31
12 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 6.000,00 ZŁ
ŁUKASZ KOPACZEWSKI
Wspólnik
2015-12-11
2016-10-27
160 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 80.000,00 ZŁ
ANNA KOPCZYK
Wspólnik
2016-10-27
2024-04-03
18 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 164.000,00 ZŁ
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZADU WIELOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI ORAZ SKŁADANIA W JEJ IMIENIU OŚWIADCZEŃ UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
ANNA KOPCZYK
PREZES ZARZĄDU
2016-10-27
2024-04-03
PAWEŁ JAKUB ZIMONCZYK
PREZES ZARZĄDU
2008-09-01
2015-12-11
MARIUSZ LESŁAW ŚRUTWA
WICEPREZES ZARZĄDU
2008-09-01
2012-12-31
ZBIGNIEW RYSZARD CIEŃCIAŁA
WICEPREZES ZARZĄDU
2008-09-01
2015-12-11
KRZYSZTOF KUBICKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2012-12-31
2015-12-11
ZDZISŁAW LISOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2015-12-11
2016-10-27
ŁUKASZ KOPACZEWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2015-12-11
2016-10-27
WŁODZIMIERZ STANISŁAW FABIAŃCZYK
CZŁONEK ZARZĄDU
2015-12-11
2016-10-27
2008-09-01
2015-12-11
ŚLĄSKA GRUPA MEDIALNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2008-09-01
2015-12-11
OŚWIĘCIMSKA, 11A, BYTOM, 41-902, BYTOM, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie