KRS 0000312075
NIP9241877519
REGON08038082000000
Nazwa"MJM TSC JANIAK I SPÓŁKA" SPÓŁKA JAWNA
Krótka nazwaMJM TSC JANIAK I SPÓŁKA
Data rejestracji 21 sie 2008 (16 lat temu) 21 sie 2008
Data usunięcia 05 kwi 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA JAWNA
Adres UL. SZKLARSKA, 45, ŻARY, 68-200, ŻARY, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane podatkowe
NIP 9241877519
data rejestracji 01 gru 2009
status Czynny
48105019081000009030522065
INGBSK Placówka bankowa w Wałbrzychu ul. Juliusza Słowackiego 7
ul. Juliusza Słowackiego 7 58-300 Wałbrzych POLSKA
70105019081000009030522057
INGBSK Placówka bankowa w Wałbrzychu ul. Juliusza Słowackiego 7
ul. Juliusza Słowackiego 7 58-300 Wałbrzych POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓWPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#5229C ŚWIADCZENIE USŁUG SPEDYCYJNYCH #6832Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE #6910Z DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #5110Z TRANSPORT LOTNICZY PASAŻERSKI #8551Z POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI SPORTOWEJ ORAZ ZAJĘĆ SPORTOWYCH I REKREACYJNYCH #4690Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA #4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH #5121Z SPRZEDAŻ HURTOWA ZBOŻA, NASION I PASZ DLA ZWIERZĄTMARCIN JANIAK
Beneficjent
MAGDALENA JANIAK
zgłaszający - członek zarządu
MIROSŁAW MARIAN JANIAK
Beneficjent
KRZYSZTOF WALDEMAR WAWRZYNOWICZ
Wspólnik
2008-08-21
2009-12-17
MARCIN JANIAK
Wspólnik
2008-08-21
2022-04-05
ALFREDA JANIAK
Wspólnik
2009-12-17
2011-12-08
MIROSŁAW MARIAN JANIAK
Wspólnik
2011-12-08
2022-04-05
MIROSŁAW MARIAN JANIAK
Prokurent
2008-08-21
2011-12-08
PROKURA ŁĄCZNA ZE WSPÓLNIKIEM
MARCIN JANIAK
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
MIROSŁAW MARIAN JANIAK
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiPRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI PRZYSŁUGUJE KAŻDEMU WSPÓLNIKOWI SAMODZIELNIE, A W RAZIE USTANOWIENIA PROKURENTA - KAŻDEMU WSPÓLNIKOWI I PROKURENTOWI SAMODZIELNIE (PROKURA SAMOISTNA).
MIROSŁAW MARIAN JANIAK
Członek Organu Reprezentacji
2011-12-08
2022-04-05
KRZYSZTOF WALDEMAR WAWRZYNOWICZ
Członek Organu Reprezentacji
2008-08-21
2009-12-17
MARCIN JANIAK
Członek Organu Reprezentacji
2008-08-21
2022-04-05
ALFREDA JANIAK
Członek Organu Reprezentacji
2009-12-17
2011-12-08
2008-08-21
2011-12-08
"CELLINI JANIAK I SPÓŁKA" SPÓŁKA JAWNA
2011-12-08
2016-02-11
"MJM CONSULTING JANIAK I SPÓŁKA " SPÓŁKA JAWNA
2008-08-21
2016-02-11
HANGAR NR1, TOMASZOWO, 68-114, ŻAGAŃ, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie