KRS 0000311784
NIP5423096582
REGON20022619800000
NazwaCLINICMED DANILUK, NOWAK SPÓŁKA JAWNA
Krótka nazwaCLINICMED DANILUK, NOWAK
Data rejestracji 14 sie 2008 (16 lat temu) 14 sie 2008
Data usunięcia 22 maj 2023 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA JAWNA
Adres STOŁECZNA, 7, BIAŁYSTOK, 15-879, BIAŁYSTOK, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane podatkowe
NIP 5423096582
data rejestracji 01 maj 2011
status Czynny
53109025900000000142926312
SANPL Oddział Centralny
ul. Strzegomska 8/10 53-611 Wrocław POLSKA
62191010482123875224600001
SANPL Centrum Operacji Bankowych
Aleja Jana Pawła II 17 00-854 Warszawa POLSKA
66105018231000009068056796
INGBSK Oddział w Białymstoku, ul. Jana Klemensa Branickiego 17B
ul. Jana Klemensa Branickiego 17B 15-085 Białystok POLSKA
93105018231000009063391289
INGBSK Oddział w Białymstoku, ul. Jana Klemensa Branickiego 17B
ul. Jana Klemensa Branickiego 17B 15-085 Białystok POLSKA
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
#8621Z PRAKTYKA LEKARSKA OGÓLNA #8622Z PRAKTYKA LEKARSKA SPECJALISTYCZNA #8690A DZIAŁALNOŚĆ FIZJOTERAPEUTYCZNA #8690C PRAKTYKA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH #8690D DZIAŁALNOŚĆ PARAMEDYCZNA #8690E POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPIEKI ZDROWOTNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #7219Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMISTEFAN DANILUK
Beneficjent
NONNA ANNA NOWAK
Beneficjent
STEFAN DANILUK
ZGŁASZAJĄCY - KOMPLEMENTARIUSZ
JANUSZ EDWARD BADURSKI
Wspólnik
2008-08-14
2018-01-15
STEFAN DANILUK
Wspólnik
2008-08-14
2023-05-22
ELŻBIETA ZOFIA JEZIERNICKA
Wspólnik
2008-08-14
2017-01-09
NONNA ANNA NOWAK
Wspólnik
2008-08-14
2023-05-22
STEFAN DANILUK
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowej – komplementariusz
brak
NONNA ANNA NOWAK
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowej – komplementariusz
brak
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiKAŻDY WSPÓLNIK JEDNOOSOBOWO
ELŻBIETA ZOFIA JEZIERNICKA
Członek Organu Reprezentacji
2008-08-14
2017-01-09
NONNA ANNA NOWAK
Członek Organu Reprezentacji
2008-08-14
2023-05-22
JANUSZ EDWARD BADURSKI
Członek Organu Reprezentacji
2008-08-14
2018-01-15
STEFAN DANILUK
Członek Organu Reprezentacji
2008-08-14
2023-05-22
2008-08-14
2015-05-25
NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ CENTRUM OSTEOPOROZY I CHORÓB KOSTNO - STAWOWYCH J. BADURSKI SPÓŁKA JAWNA
2015-05-25
2018-01-15
CLINICMED BADURSKI I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA
2008-08-14
2011-10-14
WARYŃSKIEGO, 6, BIAŁYSTOK, 15-461, BIAŁYSTOK, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie